Henrik Vestergaard
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 1984 (39 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Kaj Nielsen´s Eftf.Transport/DMT/ Henrik Vestergaard Rasmussen (Ejer) |
Største overskud: | 7.869' DKK DANSK AUTOHJÆLP HOLDING ApS (Nu: HOLDINGSELSKABET TORSØVEJ 2 A/S) (2015) |
Største underskud: | -35' DKK HVR ApS AF 23/1-97 (Nu: TOWTEC ApS) (2020) |
Største egenkapital: | 38.126' DKK DANSK AUTOHJÆLP HOLDING ApS (Nu: HOLDINGSELSKABET TORSØVEJ 2 A/S) (2014) |
Største gæld: | 2.294' DKK JP LOGISTIC ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos LANGESKOV VOGNMAND KRAN & CONTAINERSERVICE ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Kaj Nielsen´s Eftf.Transport/DMT/ Henrik Vestergaard Rasmussen (24 år 5 måneder) |
Det begyndte for alvor dengang i 1984 hos Kaj Nielsen´s Eftf.Transport/DMT/ Henrik Vestergaard Rasmussen (tidligere Dansk Autohjælp/ Henrik Vestergaard Rasmussen) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Henrik Vestergaard der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Henrik i 24 år 5 måneder, inden stoppet den 8. april 2009.
Virksomheden specialiserede sig indenfor vejgodstransport. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2009 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 8. april 2009.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
TVMV Holding ApS
Ejerandel: 100%Nyt selskab
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
LANGESKOV VOGNMAND KRAN & CONTAINERSERVICE ApS
Via TVMV Holding ApS
Direktørposter (2)
-
LANGESKOV VOGNMAND KRAN & CONTAINERSERVICE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.07.2022 -
TVMV Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.05.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (19)
-
LANGESKOV VOGNMAND KRAN & CONTAINERSERVICE ApS (66.66-89.99%)
Er ikke længere ejerDato: 24.05.2024
Registreringsdato: 24.05.2024 -
TVMV Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 24.05.2024
Registreringsdato: 24.05.2024 -
TVMV Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 24.05.2024
Registreringsdato: 24.05.2024
Blå bog (fortsat)
Henrik har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 35 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
24.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
10.03.2014 - 24.05.2024
Reel ejer
10.03.2014 - Stadig aktiv
Direktør
30.06.2015 - 21.06.2022
Direktør
12.07.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 81% -
Direktør
23.10.2015 - 29.12.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.11.1984 - 08.04.2009
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
23.01.1997 - 07.03.2002
Ejerandel: Intet ejerskab
Henrik Vestergaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn TVMV Holding ApS (ejer pt. 100%). Igennem sit holdingselskab TVMV Holding ApS har Henrik dermed også ejerandele i LANGESKOV VOGNMAND KRAN & CONTAINERSERVICE ApS (66.66-89.99%).
Se også koncerndiagram for Henrik Vestergaard, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016-17 hvor JP LOGISTIC ApS fremviste et overskud på 1.153' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Tomas Dex Emilian Toft.