Henning Elkær
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 1980 (44 år) |
Karrieren startede hos: | HE Maskiner (Ejer) |
Største overskud: | 4.324' DKK GMR MASKINER A/S (2017-18) |
Største underskud: | -707' DKK GMR MASKINER A/S (2021-22) |
Største egenkapital: | 29.050' DKK GMR MASKINER A/S (2022-23) |
Største gæld: | 60.369' DKK GMR MASKINER A/S (2015-16) |
Flest årsværk: | 44 årsværk hos GMR MASKINER A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af HE Maskiner (44 år) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 1980 i HE Maskiner (tidligere Hr Henning Elkær Jensen) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Henning Elkær og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Hvervet som Ejer og Stifter har Henning nu besiddet i 44 år, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HE Maskiner
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (4)
Tidslinje (3)
-
GMR MASKINER A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.02.2021
Registreringsdato: 15.02.2021 -
GMR MASKINER A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 19.12.2018
Registreringsdato: 19.12.2018 -
Hr Henning Elkær Jensen (Nu: HE Maskiner) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.09.1980
Registreringsdato: 01.09.1980
Blå bog (fortsat)
Henning har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 44 år.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.09.1980 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
19.12.2018 - 15.02.2021
Ejerandel: Intet ejerskab