Erik Svendsen Eriksen
Erhvervsaktiv siden: | 2. feb. 1992 (32 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | MR. IKAST V/ERIK SVENDSEN ERIKSEN (Ejer) |
Største overskud: | 183' DKK E. E. HOLDING, IKAST ApS (2017) |
Største underskud: | -104' DKK E. E. HOLDING, IKAST ApS (2022) |
Største egenkapital: | 3.366' DKK E. E. HOLDING, IKAST ApS (2017) |
Største gæld: | 2.917' DKK EJENDOMSSELSKABET STRØGET 13 ApS (2014) |
Længste aktivitet: | Ejer af I/S Hvidmose Plantage, Hogager (22 år 9 måneder) |
Karrieren som leder startede i 1992 i MR. IKAST V/ERIK SVENDSEN ERIKSEN i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Erik Svendsen Eriksen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Erik i 15 år 2 måneder, før fratrædelsen d. 30. april 2007.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen herretøjsforretninger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2007 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 30. april 2007.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
I/S Hvidmose Plantage, Hogager
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
E. E. HOLDING, IKAST ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
EJENDOMSSELSKABET STRØGET 13 ApS
Via E. E. HOLDING, IKAST ApS
Direktørposter (2)
-
EJENDOMSSELSKABET STRØGET 13 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.01.2015 -
E. E. HOLDING, IKAST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.09.2007
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
EJENDOMSSELSKABET STRØGET 13 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 23.01.2015
Registreringsdato: 23.01.2015 -
EJENDOMSSELSKABET STRØGET 13 ApS
Fratrådt som direktørDato: 31.01.2012
Registreringsdato: 31.01.2012 -
MR. IKAST ApS
Fratrådt som direktørDato: 25.01.2010
Registreringsdato: 25.01.2010
Blå bog (fortsat)
Erik har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 32 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
17.09.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.12.2001 - Stadig aktiv
Reel ejer
07.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Direktør
28.03.2007 - 31.01.2012
Reel ejer
01.07.2014 - Stadig aktiv
Direktør
23.01.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
28.03.2007 - 25.01.2010
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
02.02.1992 - 30.04.2007
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Erik Svendsen Eriksen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn E. E. HOLDING, IKAST ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 2.936' DKK. Gennem holdingselskabet E. E. HOLDING, IKAST ApS har Erik derfor også andele i EJENDOMSSELSKABET STRØGET 13 ApS (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Erik Svendsen Eriksen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2017 hvor E. E. HOLDING, IKAST ApS kunne fremvise et overskud på 183' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor E. E. HOLDING, IKAST ApS kunne fremvise et underskud på 104' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 121' DKK (E. E. HOLDING, IKAST ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.936' DKK (E. E. HOLDING, IKAST ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 464' DKK (EJENDOMSSELSKABET STRØGET 13 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Erik' netværk er Jan Hedegaard.