Tommy Gram Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1997 (27 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | TOMMY GRAM HANSEN (Ejer) |
Største overskud: | 2.772' DKK EGE-TVED FISKERI ApS (2017) |
Største underskud: | -1.027' DKK EGE-TVED FISKERI ApS (2023) |
Største egenkapital: | 15.300' DKK EGE-TVED FISKERI ApS (2022) |
Største gæld: | 4.223' DKK EGE-TVED FISKERI ApS (2020) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos EGE-TVED FISKERI ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af Ege-Tved Fiskeri I/S (21 år 8 måneder) |
Det begyndte den dag i 1997 hos TOMMY GRAM HANSEN i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Tommy Gram Hansen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Tommy i 13 år 5 måneder, inden stoppet den 30. juni 2010.
Virksomheden specialiserede sig indenfor dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2010 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 30. juni 2010.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Ege-Tved Fiskeri I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Tommy Gram Hansen Holding ApS
Ejerandel: 100%Nyt selskab
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
EGE-TVED FISKERI ApS
Via Tommy Gram Hansen Holding ApS -
Ege-Tved ApS
Via EGE-TVED FISKERI ApS
Direktørposter (3)
-
EGE-TVED FISKERI ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.12.2007 -
Ege-Tved ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.03.2024 -
Tommy Gram Hansen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.07.2024
Ejendomme (6)
Tidslinje (13)
-
EGE-TVED HOLDING ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 10.07.2024
Registreringsdato: 10.07.2024 -
Tommy Gram Hansen Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 10.07.2024
Registreringsdato: 10.07.2024 -
EGE-TVED HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 10.07.2024
Registreringsdato: 10.07.2024
Blå bog (fortsat)
Tommy har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 27 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
10.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
24.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Direktør
21.12.2007 - Stadig aktiv
Reel ejer
18.06.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.01.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Direktør og Reel ejer
18.06.2009 - 10.07.2024
Ejer
12.10.2022 - 10.07.2024
Ejerandel: 50-66.65%
Tommy Gram Hansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Tommy Gram Hansen Holding ApS (ejer pt. 100%). Gennem sit holdingselskab Tommy Gram Hansen Holding ApS har Tommy dermed også andele i EGE-TVED FISKERI ApS (50-66.65%).
Du kan også se koncerndiagram for Tommy Gram Hansen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor EGE-TVED FISKERI ApS landede et overskud på 2.772' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor EGE-TVED FISKERI ApS landede et underskud på 1.027' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.027' DKK (EGE-TVED FISKERI ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 14.251' DKK (EGE-TVED FISKERI ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 14.212' DKK (EGE-TVED HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Tommy' netværk er Lars Gram Hansen.