Karin Kjær Hornshøj
Erhvervsaktiv siden: | 15. okt. 1994 (29 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | MINIHORN V/KARIN HORNSYLD (Ejer) |
Største overskud: | 4.700' DKK KATHO HOLDING ApS (Nu: K.K.H. HOLDING ApS) (2021) |
Største underskud: | -324' DKK KATHO EJENDOMME ApS (Nu: K.K.H. EJENDOMME ApS) (2019) |
Største egenkapital: | 19.274' DKK KATHO HOLDING ApS (Nu: K.K.H. HOLDING ApS) (2023) |
Største gæld: | 4.212' DKK KATHO EJENDOMME ApS (Nu: K.K.H. EJENDOMME ApS) (2021) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos MINI HORN ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Direktør af K.K.H. HOLDING ApS (24 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 1994 hos MINIHORN V/KARIN HORNSYLD med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Karin Kjær Hornshøj der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Karin i 5 år 5 måneder, før stoppet d. 31. marts 2000.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2000 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. marts 2000.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
K.K.H. HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
K.K.H. HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.04.2000
Ejendomme (2)
Tidslinje (18)
-
MINI HORN ApS
Fratrådt som direktørDato: 04.01.2022
Registreringsdato: 04.01.2022 -
KATHO EJENDOMME ApS (Nu: K.K.H. EJENDOMME ApS)
Fratrådt som direktørDato: 01.07.2021
Registreringsdato: 01.07.2021 -
HAIRBRANDS ApS
Fratrådt som direktørDato: 21.03.2019
Registreringsdato: 21.03.2019
Blå bog (fortsat)
Karin har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 29 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Reel ejer
12.04.2000 - Stadig aktiv
Ejer
18.04.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
22.11.1999 - 04.01.2022
Reel ejer
12.01.2000 - 04.01.2022
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
04.12.2006 - 01.07.2021
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
29.11.2017 - 13.12.2019
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Direktør
26.10.2012 - 21.03.2019
Ejerandel: Intet ejerskab
Karin Kjær Hornshøj er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn K.K.H. HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 19.274' DKK. Igennem holdingselskabet K.K.H. HOLDING ApS har Karin derfor også ejerandele i samt .
Du kan også se koncerndiagram for Karin Kjær Hornshøj, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor KATHO HOLDING ApS (Nu: K.K.H. HOLDING ApS) kunne offentliggøre et overskud på 4.700' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2019 hvor KATHO EJENDOMME ApS (Nu: K.K.H. EJENDOMME ApS) kunne offentliggøre et underskud på 324' DKK.