Jens Christian Ilnov
Erhvervsaktiv siden: | 31. aug. 1977 (47 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | TEXTILNOV ApS (Direktør) |
Længste aktivitet: | Direktør af TEXTILNOV ApS (20 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor for nu mange år siden hos TEXTILNOV ApS med titlen som Direktør. Titlen som Direktør bestred Jens Christian Ilnov i 20 år 4 måneder, før stoppet d. 14. januar 1998.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1998 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 14. januar 1998.
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
Justenborg Foto (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2020
Registreringsdato: 31.12.2020 -
Justenborg Foto (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.11.2014
Registreringsdato: 01.11.2014 -
LR4U v/Jens & L ene Ilnov v/Jens Christian Ilnov v/Lene Ilnov (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2007
Registreringsdato: 31.12.2007
Blå bog (fortsat)
Jens har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 32 år 3 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
27.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Ejer
01.11.2014 - 31.12.2020
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.01.2006 - 31.12.2007
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
31.08.1977 - 14.01.1998
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Erik Leif Sørensen.