Bjarne Jørgensen
Erhvervsaktiv siden: | 23. aug. 1993 (31 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | SIKA JAGT OG FISKERI TORBEN HEDEGAARD MADSEN (Ejer) |
Største overskud: | 455' DKK SIKA JAGT OG FISKERI ApS UNDER STIFTELSE (Nu: MURMANN HOLDING ApS) (2023) |
Største underskud: | -281' DKK THE MACNAB JAGT & FISKERI SØNDERBORG ApS (2021) |
Største egenkapital: | 1.882' DKK SIKA JAGT OG FISKERI ApS UNDER STIFTELSE (Nu: MURMANN HOLDING ApS) (2023) |
Største gæld: | 3.683' DKK SIKA JAGT OG FISKERI ApS UNDER STIFTELSE (Nu: MURMANN HOLDING ApS) (2014) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos THE MACNAB JAGT & FISKERI SØNDERBORG ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af MURMANN HOLDING ApS (21 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 1993 hos SIKA JAGT OG FISKERI TORBEN HEDEGAARD MADSEN i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Torben Hedegaard Madsen at Bjarne Jørgensen stiftede SIKA JAGT OG FISKERI TORBEN HEDEGAARD MADSEN den dag i august 1993. Titlen som Ejer og Stifter bestred Bjarne i 6 år 10 måneder, før stoppet d. 30. juni 2000.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen sportsforretninger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2000 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 30. juni 2000.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MURMANN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
THE MACNAB JAGT & FISKERI SØNDERBORG ApS
Via MURMANN HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
MURMANN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.06.2003
Ejendomme (1)
Tidslinje (15)
-
THE MACNAB JAGT & FISKERI SØNDERBORG ApS (66.66-89.99%)
Er ikke længere ejerDato: 18.04.2016
Registreringsdato: 18.04.2016 -
THE MACNAB JAGT & FISKERI SØNDERBORG ApS (66.66-89.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 13.11.2015
Registreringsdato: 13.11.2015 -
ApS KBUS 17 NR. 3076 (Nu: GODTGREJ.DK - MACNAB ApS)
Fratrådt som direktørDato: 25.05.2012
Registreringsdato: 25.05.2012
Blå bog (fortsat)
Bjarne har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 31 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.01.2003 - Stadig aktiv
Direktør
19.06.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
07.10.2004 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.01.2009 - Stadig aktiv
Ejer
13.11.2015 - 18.04.2016
Ejerandel: 66.66-89.99% -
Direktør
01.01.2004 - 25.05.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
17.12.2001 - 25.11.2010
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.03.2004 - 18.02.2009
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor SIKA JAGT OG FISKERI ApS UNDER STIFTELSE (Nu: MURMANN HOLDING ApS) kunne fremvise et overskud på 455' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor THE MACNAB JAGT & FISKERI SØNDERBORG ApS kunne fremvise et underskud på 281' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 455' DKK (SIKA JAGT OG FISKERI ApS UNDER STIFTELSE (Nu: MURMANN HOLDING ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.882' DKK (SIKA JAGT OG FISKERI ApS UNDER STIFTELSE (Nu: MURMANN HOLDING ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 27' DKK (THE MACNAB JAGT & FISKERI SØNDERBORG ApS).
En af de forbindelser som går igen i Bjarne' netværk er Thomas Johannsen.