Mogens Dalby
Rosenvænget 40, 8362 Hørning, DK Status: Aktiv Opdateret:
Blå bog
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 1993 (31 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | MOGENS DALBY (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af MOGENS DALBY (31 år 2 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 1993 ved MOGENS DALBY som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Mogens Dalby og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Rollen som Ejer og Stifter har Mogens nu besiddet i 31 år 2 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen anden reklamevirksomhed.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MOGENS DALBY
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
MAI COLOR ApS (Nu: ANPARTSSELSKABET MC AF 15.09.2001)
Fratrådt som direktørDato: 03.02.2009
Registreringsdato: 03.02.2009 -
MAI COLOR ApS (Nu: ANPARTSSELSKABET MC AF 15.09.2001)
Tilknyttet som direktørDato: 04.10.2001
Registreringsdato: 04.10.2001 -
MOGENS DALBY (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.08.1993
Registreringsdato: 01.08.1993
Blå bog (fortsat)
Mogens har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 31 år 2 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.08.1993 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
04.10.2001 - 03.02.2009
Ejerandel: Intet ejerskab
KoncerndiagramInteraktivt koncerndiagram samt PDFTidslinjeSe den fulde registreringshistorikForbindelserSe denne persons forbindelser
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?