John Ulrik Ingvorsen
Ditlevshøj 2, 4100 Ringsted, DK Status: Aktiv Opdateret:
Blå bog
Karrieren startede hos: | HØM BRUGSFORENING (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 817' DKK HØM BRUGSFORENING (2020) |
Største underskud: | -1.359' DKK HØM BRUGSFORENING (2022) |
Største egenkapital: | 12.085' DKK HØM BRUGSFORENING (2021) |
Største gæld: | 13.636' DKK HØM BRUGSFORENING (2017) |
Flest årsværk: | 17 årsværk hos HØM BRUGSFORENING (2022) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for mange år siden hos HØM BRUGSFORENING i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde John Ulrik Ingvorsen i 91 år 1 måned, inden stoppet den 1. april 2008.
Nu opererer virksomheden indenfor supermarkeder. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et underskud på 581' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SNEDKERMESTER JOHN INGVORSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (2)
Tidslinje (3)
-
HØM BRUGSFORENING
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.04.2008
Registreringsdato: 01.04.2008 -
SNEDKERMESTER JOHN INGVORSEN (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.1969
Registreringsdato: 01.01.1969 -
HØM BRUGSFORENING
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 06.02.1917
Registreringsdato: 06.02.1917
Blå bog (fortsat)
John har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 107 år 7 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.01.1969 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
06.02.1917 - 01.04.2008
Ejerandel: Intet ejerskab
KoncerndiagramInteraktivt koncerndiagram samt PDFTidslinjeSe den fulde registreringshistorikForbindelserSe denne persons forbindelser
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?