Jørgen Dahl
Erhvervsaktiv siden: | 23. jul. 1975 (49 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | BC-JD ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 74.008' DKK VICH 5642 A/S (Nu: Andersen Ejendomme A/S) (2022) |
Største underskud: | -1.158' DKK JØRGEN DAHL. NYKØBING F. ApS (2022) |
Største egenkapital: | 187.897' DKK VICH 5642 A/S (Nu: Andersen Ejendomme A/S) (2023) |
Største gæld: | 329.102' DKK VICH 5642 A/S (Nu: Andersen Ejendomme A/S) (2020) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos JØRGEN DAHL. NYKØBING F. ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Direktør af BC-JD ApS (30 år 9 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte for alvor for nu flere år siden ved BC-JD ApS (tidligere BIL CENTRET NYKØBING F. A/S) som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Jørgen Dahl i 26 år 10 måneder, før fratrædelsen den 18. juni 2002.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor finansieringsvirksomhed i øvrigt. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2007 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 23. februar 2007.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JØRGEN DAHL. NYKØBING F. ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
JØRGEN DAHL. NYKØBING F. ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.05.1999
Tidslinje (28)
-
BATEC A/S (Nu: BRENDER A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.10.2011
Registreringsdato: 10.10.2011 -
BATEC SOLVARME A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.08.2011
Registreringsdato: 23.08.2011 -
JØRGEN DAHL HOLDING ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.02.2007
Registreringsdato: 23.02.2007
Blå bog (fortsat)
Jørgen har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 49 år 1 måned.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
30.05.1999 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
19.06.1984 - 10.10.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
29.12.2006 - 23.08.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
05.05.2000 - 10.05.2006
Bestyrelsesmedlem
10.05.2006 - 23.02.2007
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
23.07.1975 - 18.06.2002
Direktør
23.07.1975 - 10.05.2006
Bestyrelsesmedlem
10.05.2006 - 23.02.2007
Ejerandel: Intet ejerskab
Jørgen har i alt siddet i bestyrelsen hos 8 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 27 år 3 måneder fra 1984 til 2011 hos BRENDER A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 15.984' DKK (VICH 5642 A/S (Nu: Andersen Ejendomme A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 187.897' DKK (VICH 5642 A/S (Nu: Andersen Ejendomme A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 3.912' DKK (JØRGEN DAHL. NYKØBING F. ApS).