Lars Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 1991 (33 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | LH BILCENTER I/S (Ejer) |
Største overskud: | 217.688' DKK BROEN A/S (2014) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 529.983' DKK BROEN A/S (2014) |
Største gæld: | 253.487' DKK BROEN A/S (2023) |
Flest årsværk: | 138 årsværk hos BROEN A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af L. Andersen Automobiler/ Lars Andersen (13 år 7 måneder) |
Det hele begyndte for alvor dengang i 1991 ved LH BILCENTER I/S som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Henrik Hansen at Lars Andersen stiftede LH BILCENTER I/S den dag i februar 1991. Rollen som Ejer og Stifter havde Lars i 9 år 10 måneder, før fratrædelsen den 31. december 2000.
Virksomheden opererede indenfor branchen autoreparationsværksteder. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2000 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. december 2000.
Bestyrelsesposter (1)
-
BROEN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.06.2023
Tidslinje (5)
-
BROEN A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 29.06.2023
Registreringsdato: 29.06.2023 -
L. Andersen Automobiler/ Lars Andersen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 25.08.2014
Registreringsdato: 25.08.2014 -
L. Andersen Automobiler/ Lars Andersen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2001
Registreringsdato: 01.01.2001
Blå bog (fortsat)
Lars har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 30 år 4 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
29.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
06.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.01.2001 - 25.08.2014
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.02.1991 - 31.12.2000
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 51.605' DKK (BROEN A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 504.131' DKK (BROEN A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 504.131' DKK (BROEN A/S).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Lasse Ankjær Beck.