Niels Arnth Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 1977 (46 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | FINANSIERINGSSELSKABET UNA A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 356' DKK RE SOLUTION ApS (2023) |
Største underskud: | -63' DKK RE SOLUTION ApS (2022) |
Største egenkapital: | 844' DKK RE SOLUTION ApS (2020) |
Største gæld: | 771' DKK RE SOLUTION ApS (2022) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos RE SOLUTION ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af NIELS ARNTH JENSEN (17 år 6 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede for nu mange år siden hos FINANSIERINGSSELSKABET UNA A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Niels Arnth Jensen i 14 år 11 måneder, før stoppet d. 5. november 1992.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1998 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 23. juni 1998.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
RE SOLUTION ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
RE SOLUTION ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.06.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (36)
-
RE SOLUTION ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 30.06.2023
Registreringsdato: 30.06.2023 -
RE SOLUTION ApS
Tilknyttet som direktørDato: 27.06.2023
Registreringsdato: 27.06.2023 -
NIELS ARNTH JENSEN (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 16.08.2014
Registreringsdato: 16.08.2014
Blå bog (fortsat)
Niels har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig forretningsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 41 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
19.10.2017 - 26.01.2021
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
31.01.1997 - 16.08.2014
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
25.01.2005 - 31.05.2014
Direktør
27.06.2023 - Stadig aktiv
Ejer
30.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
05.10.2004 - 14.12.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
18.12.2009 - 26.09.2011
Ejerandel: Intet ejerskab
Niels har i alt siddet i bestyrelsen hos 11 forskellige selskaber (heraf 4 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 16 år 4 måneder fra 1988 til 2004 hos S. H. TYRE EQUIPMENT A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 356' DKK (RE SOLUTION ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 481' DKK (SYTTENBANKEN HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 401' DKK (RE SOLUTION ApS).