Christopher Sachse Aaris
Erhvervsaktiv siden: | 23. aug. 1995 (29 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | MIRABELLE DATA I/S (Ejer) |
Største overskud: | 688' DKK Induce ApS (2021) |
Største underskud: | -167' DKK Induce ApS (2023) |
Største egenkapital: | 576' DKK Induce ApS (2021) |
Største gæld: | 318' DKK Induce ApS (2022) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos Induce ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af MIRABELLE DATA I/S (18 år 8 måneder) |
Det begyndte den dag i 1995 hos MIRABELLE DATA I/S i hvervet som Ejer. Christopher Sachse Aaris købte sig ind i virksomheden den 23. august 1995 og havde en ejerandel på Fuldt ansvarlig deltager. På det tidspunkt bestod ejerkredsen udover Christopher af: Lars Sachse Mikkelsen og Andreas Sachse. Titlen som Ejer havde Christopher i 18 år 8 måneder, inden stoppet den 15. maj 2014.
Virksomheden specialiserede sig indenfor detailhandel med computere, ydre enheder og software. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 15. maj 2014.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Induce digital
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Instill Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Induce ApS
Via Instill Holding ApS -
Paretify ApS
Via Instill Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Instill Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.01.2019 -
Paretify ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.09.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (12)
-
Hyro IVS (Nu: Hyro ApS)
Fratrådt som direktørDato: 03.05.2022
Registreringsdato: 03.05.2022 -
Impel I/S (Nu: Induce I/S) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2020
Registreringsdato: 31.12.2020 -
Paretify ApS
Tilknyttet som direktørDato: 25.09.2020
Registreringsdato: 25.09.2020
Blå bog (fortsat)
Christopher har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 29 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
16.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10% -
Stifter, Direktør og Ejer
25.01.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.04.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer og Direktør
28.01.2019 - 03.05.2022
Reel ejer
01.02.2020 - 03.05.2022
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
25.09.2020 - 31.05.2021
Direktør
25.09.2020 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40%
Christopher Sachse Aaris er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Instill Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 9' DKK. Gennem sit holdingselskab Instill Holding ApS har Christopher dermed også andele i Induce ApS (10-14.99%) samt Paretify ApS (33.34-49.99%).
Du kan se koncerndiagram for Christopher Sachse Aaris, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Paretify ApS landede et overskud på 31' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Paretify ApS landede et underskud på 33' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 31' DKK (Paretify ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 167' DKK (Induce ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 63' DKK (Paretify ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -92' DKK (Induce ApS).
En af de forbindelser som går igen i Christopher' netværk er Bodil Christina Haumann.