Anders Zangrando Heick
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 1995 (29 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | ASH-DATA V/ANDERS HEICK (Ejer) |
Største overskud: | 6.231' DKK ELITO HOLDING ApS (2015-16) |
Største underskud: | -384' DKK ELITO HOLDING ApS (2022) |
Største egenkapital: | 13.591' DKK ELITO HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 1.212' DKK ELITO HOLDING ApS (2021) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Elitoz ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af ELITO HOLDING ApS (11 år 7 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 1995 hos ASH-DATA V/ANDERS HEICK med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Anders Zangrando Heick der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Anders i 7 år 3 måneder, før stoppet d. 30. maj 2002.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen forskning og eksperimentel udvikling inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2002 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 30. maj 2002.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ELITO HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Elitoz ApS
Via ELITO HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
ELITO HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.02.2013 -
Elitoz ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.06.2019
Ejendomme (2)
Tidslinje (11)
-
Elitoz ApS
Tilknyttet som direktørDato: 24.06.2019
Registreringsdato: 24.06.2019 -
MOBILITY ARCHITECTS ApS (Nu: CONSCIA MOBILITY ARCHITECTS ApS)
Fratrådt som direktørDato: 20.12.2013
Registreringsdato: 20.12.2013 -
ELITO HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 15.02.2013
Registreringsdato: 15.02.2013
Blå bog (fortsat)
Anders har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 24 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
30.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Direktør og Reel ejer
24.06.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer og Direktør
15.02.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
17.08.2009 - 20.12.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
17.08.2009 - 15.02.2013
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2015-16 hvor ELITO HOLDING ApS kunne offentliggøre et overskud på 6.231' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor ELITO HOLDING ApS kunne offentliggøre et underskud på 384' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.171' DKK (ELITO HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 13.591' DKK (ELITO HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 303' DKK (Elitoz ApS).
En af de forbindelser som går igen i Anders' netværk er Jens Tousgaard.