Anders Christian Hvid
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 1999 (25 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | NETSTRATEGEN I/S (Ejer) |
Største overskud: | 1.280' DKK DAREDISRUPT ApS (2021) |
Største underskud: | -705' DKK DAREDISRUPT ApS (2022) |
Største egenkapital: | 1.733' DKK DAREDISRUPT ApS (2021) |
Største gæld: | 2.003' DKK DAREDISRUPT ApS (2020) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos DAREDISRUPT ApS (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af EAT ApS (12 år 11 måneder) |
Det hele begyndte for alvor dengang i 1999 ved NETSTRATEGEN I/S som Ejer og Stifter. Det var sammen med partnerne Steffen Löfvall, Anders Find at Anders Christian Hvid stiftede NETSTRATEGEN I/S den dag i maj 1999. Rollen som Ejer og Stifter havde Anders i 3 år 4 måneder, før fratrædelsen den 31. august 2002.
Virksomheden opererede indenfor branchen udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2002 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. august 2002.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
EAT ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
DAREDISRUPT ApS
Via EAT ApS
Direktørposter (2)
-
DAREDISRUPT ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.11.2013 -
EAT ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.10.2011
Repræsentant (1)
-
Kronprinsensvej 21
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 03.07.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (16)
-
Kronprinsensvej 21
Tilknyttet som repræsentantDato: 03.07.2023
Registreringsdato: 03.07.2023 -
DareDisrupt Advisory ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.08.2019
Registreringsdato: 21.08.2019 -
DareDisrupt Advisory ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 22.03.2017
Registreringsdato: 22.03.2017
Blå bog (fortsat)
Anders har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 22 år 7 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
03.07.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
09.10.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
18.11.2013 - 21.08.2019
Direktør
18.11.2013 - Stadig aktiv
Reel ejer
22.08.2019 - 16.01.2022
Reel ejer
17.01.2022 - 31.03.2023
Reel ejer
01.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 71,43% -
Reel ejer
22.12.2018 - 28.01.2020
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
22.03.2017 - 21.08.2019
Ejerandel: 29,37%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor DAREDISRUPT ApS fremviste et overskud på 1.280' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor DAREDISRUPT ApS fremviste et underskud på 705' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 122' DKK (EAT ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.161' DKK (EAT ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 232' DKK (DAREDISRUPT ApS).
En af de forbindelser som går igen i Anders' netværk er Märtha Josefine Rehnberg.