Karen Gerda Christensen
Erhvervsaktiv: | 23. okt. 1989 - 30. dec. 2006 |
Karrieren startede hos: | Rønnebær-k v/K Christensen (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Rønnebær-k v/K Christensen (34 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 1989 hos Rønnebær-k v/K Christensen (tidligere KIG-IND V/K CHRISTENSEN) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Karen Gerda Christensen og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Titlen som Ejer og Stifter har Karen nu bestreddet i 34 år 11 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor forhandlere af gaveartikler og brugskunst.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Rønnebær-k v/K Christensen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (3)
-
RØNNEBÆR I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.12.2006
Registreringsdato: 30.12.2006 -
RØNNEBÆR I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.10.1990
Registreringsdato: 01.10.1990 -
KIG-IND V/K CHRISTENSEN (Nu: Rønnebær-k v/K Christensen) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 23.10.1989
Registreringsdato: 23.10.1989
Blå bog (fortsat)
Karen har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 34 år 11 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
23.10.1989 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.10.1990 - 30.12.2006
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager