Hanne Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 1992 (31 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | HANNE JENSEN (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af HANNE JENSEN (31 år 10 måneder) |
Det hele startede for alvor en dag i 1992 i HANNE JENSEN med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Hanne Jensen og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Hvervet som Ejer og Stifter har Hanne nu bestreddet i 31 år 10 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen alment praktiserende læger.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HANNE JENSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (1)
-
HANNE JENSEN (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.11.1992
Registreringsdato: 01.11.1992
Blå bog (fortsat)
Hanne har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 31 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
06.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.11.1992 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
29.09.2017 - 11.08.2023
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
27.09.2017 - 01.06.2020
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
En af de forbindelser som går igen i Hanne' netværk er Dorthe Fuglsang.