Arne Nøhr Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 6. feb. 1981 (43 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | ARNE NØHR HANSEN (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af ARNE NØHR HANSEN (40 år 10 måneder) |
Karrieren som leder begyndte den dag i 1981 hos ARNE NØHR HANSEN i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Arne Nøhr Hansen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Arne i 40 år 10 måneder, inden stoppet den 31. december 2021.
Virksomheden specialiserede sig indenfor dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2021 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. december 2021.
Tidslinje (4)
-
ARNE NØHR HANSEN (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2021
Registreringsdato: 31.12.2021 -
STORKEMØLLEN I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2002
Registreringsdato: 30.06.2002 -
STORKEMØLLEN I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.08.1989
Registreringsdato: 01.08.1989
Blå bog (fortsat)
Arne har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 43 år 8 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
07.07.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
06.02.1981 - 31.12.2021
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
01.08.1989 - 30.06.2002
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Arne' netværk er Per Brejtenstein Jensen.