Paul Bjerring
Karrieren startede hos: | DANISCO FLEXIBLE OTTO NIELSEN A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 29.491' DKK BRDR. THYBO & CO A/S, HOVED- OG TOTALENTREPRISE (Nu: Lph Byg A/S) (2022) |
Største underskud: | -29.018' DKK INDUSTRIVARME A/S (Nu: Verdo Energy Systems A/S) (2022) |
Største egenkapital: | 87.408' DKK DANTAX A/S (2020-21) |
Største gæld: | 181.681' DKK INDUSTRIVARME A/S (Nu: Verdo Energy Systems A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 246 årsværk hos TORV 1 ApS NR. 34 (Nu: MARIENDAL EL-TEKNIK A/S) (2022) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor for nu mange år siden hos DANISCO FLEXIBLE OTTO NIELSEN A/S (tidligere OTTO NIELSEN EMBALLAGE AKTIESELSKAB) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Paul Bjerring i 41 år 1 måned, før stoppet d. 18. december 1996.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1996 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 18. december 1996.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Stutteri Bodil Mølle v/Paul Bjerring & Lillian Uglebjerg
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
BJERRING MANAGEMENT ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (2)
-
BJERRING MANAGEMENT ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.05.2002 -
ZERO-MAX INVESTERINGSSELSKAB ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.10.2010
Bestyrelsesposter (26)
-
SPIR ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 08.12.2023 -
Nydamsvej 45 ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 08.12.2023 -
ZERO-MAX A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 13.12.2010 -
NCT A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.02.2016 -
Padelton ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 08.12.2023 -
MARIENDAL GRUPPEN A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 14.04.2003 -
WELLAIR A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 10.10.2022 -
SLB INVEST HOLDING ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 19.03.2008 -
ZERO-MAX INVESTERINGSSELSKAB ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.09.2022 -
Danish Steel Manufacturing A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 22.12.2020 -
MARIENDAL IT A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 07.07.2005 -
AB COOL A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 02.01.2006 -
DOOR SYSTEM A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 09.09.2010 -
Agerbakken 18 ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 08.12.2023 -
ZERO-MAX HOLDING DK A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 13.12.2010 -
Mariendal Holding ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 19.08.2022 -
ANDERSENS MASKINFABRIK A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 30.08.2013 -
ASSP - Danish Electric Vehicles A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 18.03.2020 -
ARKITEKTFIRMAET NORD A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 30.01.2008 -
Lph Byg A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 18.12.2006 -
Lph Byg Holding 2 ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 28.02.2022 -
WELLAIR VEST ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.06.2022 -
MS Hegn & Have ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 16.11.2020 -
FRAM Ejendomme ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 19.08.2022 -
SJELLE AUTOVÆRKSTED A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 30.05.2012 -
SC METAL A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 17.03.2014
Ejendomme (1)
Tidslinje (206)
-
MS MULTISERVICE ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.02.2024
Registreringsdato: 28.02.2024 -
GB HOLDING GALTEN A/S (Nu: GB HOLDING GALTEN ApS) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.02.2024
Registreringsdato: 06.02.2024 -
GB GRAFISK A/S (Nu: Qshare Solutions A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.12.2023
Registreringsdato: 13.12.2023
Blå bog (fortsat)
Paul har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig erhvervsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 68 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
08.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
08.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
08.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
08.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
10.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Paul Bjerring har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos BRDR. THYBO & CO A/S, HOVED- OG TOTALENTREPRISE (Nu: Lph Byg A/S) der præsenterede et overskud på 29.491' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem hos TORV 1 ApS NR. 34 (Nu: MARIENDAL EL-TEKNIK A/S) der præsenterede et underskud på 4.607' DKK.
Paul har i alt siddet i bestyrelsen hos 97 forskellige selskaber (heraf 62 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 26 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 41 år 1 måned fra 1955 til 1996 hos DANISCO FLEXIBLE OTTO NIELSEN A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 27.577' DKK (ENTREPRENØRFIRMAET SEJER PEDERSEN A/S).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 17.575' DKK (KEEPFOCUS A/S (Nu: KF 06.12.23 A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 76.276' DKK (BRDR. THYBO EJENDOMSUDVIKLING A/S (Nu: Thybo Ejendomsudvikling A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -2.870' DKK (STEEN JØRGENSEN EJENDOMME A/S (Nu: Electable A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Paul' netværk er Peter Leth.