Martin Bojesen Oddershede
Erhvervsaktiv siden: | 12. okt. 1999 (24 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | MARTIN ODDERSHEDE (Ejer) |
Største overskud: | 6.242' DKK M MOBILITY A/S (Nu: Enreach A/S) (2023) |
Største underskud: | -678' DKK M MOBILITY A/S (Nu: Enreach A/S) (2017) |
Største egenkapital: | 7.228' DKK M MOBILITY A/S (Nu: Enreach A/S) (2019) |
Største gæld: | 28.404' DKK M MOBILITY A/S (Nu: Enreach A/S) (2016) |
Flest årsværk: | 22 årsværk hos M MOBILITY A/S (Nu: Enreach A/S) (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af TGH ApS (10 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 1999 i MARTIN ODDERSHEDE med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Martin Bojesen Oddershede der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Martin i 1 år, før fratrædelsen d. 31. oktober 2000.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen murerforretninger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2000 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. oktober 2000.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
TGH ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
MW 2005 ApS
Via TGH ApS
Tidslinje (11)
-
ISMA IVS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 04.11.2020
Registreringsdato: 04.11.2020 -
ISMA IVS
Fratrådt som direktørDato: 24.08.2018
Registreringsdato: 24.08.2018 -
ISMA IVS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.12.2016
Registreringsdato: 01.12.2016
Blå bog (fortsat)
Martin har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 14 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
30.06.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.01.2015 - 11.05.2021
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
01.12.2016 - 24.08.2018
Ejer
01.12.2016 - 04.11.2020
Ejerandel: 100% -
Ejer
02.04.2012 - 14.11.2016
Ejerandel: 5-9.99% -
Direktør
07.04.2005 - 31.10.2005
Ejerandel: Intet ejerskab
Martin Bojesen Oddershede er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn TGH ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 50' DKK. Igennem holdingselskabet TGH ApS har Martin derfor også ejerandele i MW 2005 ApS (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Martin Bojesen Oddershede, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2015 hvor M MOBILITY A/S (Nu: Enreach A/S) kunne offentliggøre et overskud på 1.778' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 6.242' DKK (M MOBILITY A/S (Nu: Enreach A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 5.576' DKK (M MOBILITY A/S (Nu: Enreach A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -421' DKK (MW 2005 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Martin' netværk er Niels Holme Pedersen.