Per Agersted
Karrieren startede hos: | A/S INSA (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 18.428' DKK HVIDT & FRIT A.M.B.A. (2021) |
Største underskud: | -2.289' DKK A/S PSE NR. 4816 (Nu: MGN FINANS A/S) (2023) |
Største egenkapital: | 71.997' DKK HVIDT & FRIT A.M.B.A. (2021) |
Største gæld: | 77.588' DKK HVIDT & FRIT A.M.B.A. (2017) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos HVIDT & FRIT A.M.B.A. (2023) |
Det hele begyndte for nu flere år siden ved A/S INSA i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Per Agersted i 27 år 1 måned, før fratrædelsen den 12. september 1988.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 1988 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 12. september 1988.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
PER AGERSTED
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
ELEKTROGÅRDEN NÆSTVED HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
ELEKTROGÅRDEN NÆSTVED ApS 911
Via ELEKTROGÅRDEN NÆSTVED HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
ELEKTROGÅRDEN NÆSTVED HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.03.2001 -
ELEKTROGÅRDEN NÆSTVED ApS 911
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.10.1978
Ejendomme (3)
Tidslinje (36)
-
ELEKTROGÅRDEN. HERLUFMAGLE A/S (Nu: ELEKTROGÅRDEN HERLUFMAGLE ApS)
Fratrådt som direktørDato: 01.06.2017
Registreringsdato: 01.06.2017 -
HVIDT & FRIT A.M.B.A. (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.05.2015
Registreringsdato: 02.05.2015 -
HVIDT & FRIT A.M.B.A. (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 08.03.2014
Registreringsdato: 08.03.2014
Blå bog (fortsat)
Per har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 63 år 2 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
16.03.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.01.1980 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
26.06.1972 - 13.01.1993
Bestyrelsesmedlem
26.06.1972 - 30.04.2013
Direktør
29.04.1996 - 01.06.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
08.03.2014 - 02.05.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.07.1988 - 30.06.2003
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Per Agersted er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn ELEKTROGÅRDEN NÆSTVED HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 7.321' DKK. Gennem sit holdingselskab ELEKTROGÅRDEN NÆSTVED HOLDING ApS har Per dermed også andele i ELEKTROGÅRDEN NÆSTVED ApS 911 (100%).
Se også koncerndiagram for Per Agersted, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor ELEKTROGÅRDEN NÆSTVED HOLDING ApS landede et overskud på 1.696' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2013-14 hvor ELEKTROGÅRDEN NÆSTVED ApS 911 landede et underskud på 1.050' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 14.938' DKK (HVIDT & FRIT A.M.B.A.).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.289' DKK (A/S PSE NR. 4816 (Nu: MGN FINANS A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 59.259' DKK (HVIDT & FRIT A.M.B.A.).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 7.321' DKK (ELEKTROGÅRDEN NÆSTVED HOLDING ApS).