Peter Steen Madsen
Erhvervsaktiv siden: | 25. maj 1984 (40 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | JELLING TAG- OG FACADERENOVERING V/PETER STEEN MADSEN (Ejer) |
Største overskud: | 1.822' DKK INPRO A/S (2017) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 7.364' DKK INPRO A/S (2022) |
Største gæld: | 4.553' DKK INPRO A/S (2015) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos INPRO A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af JELLING TAG- OG FACADERENOVERING V/PETER STEEN MADSEN (29 år 11 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 1984 ved JELLING TAG- OG FACADERENOVERING V/PETER STEEN MADSEN som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Peter Steen Madsen der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Peter i 29 år 11 måneder, før fratrædelsen den 29. april 2014.
Virksomheden opererede indenfor branchen opførelse af bygninger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 29. april 2014.
Bestyrelsesposter (1)
-
INPRO A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 14.03.2007
Tidslinje (9)
-
PETER S. MADSEN HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 26.09.2014
Registreringsdato: 26.09.2014 -
JELLING TAG- OG FACADERENOVERING V/PETER STEEN MADSEN (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 29.04.2014
Registreringsdato: 29.04.2014 -
HM FACADERENOVERING ApS
Fratrådt som direktørDato: 10.04.2014
Registreringsdato: 10.04.2014
Blå bog (fortsat)
Peter har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 40 år 4 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
14.03.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
22.03.2007 - 26.09.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
25.05.1984 - 29.04.2014
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
06.07.2012 - 10.04.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.09.2005 - 31.03.2008
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Per Amor.