Lars Engdal Martinsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 1989 (34 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | ApS HANSEN MARKETING (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 28' DKK ApS KBIL 15 NR. 1121 (Nu: ApS HANSEN MARKETING) (2015-16) |
Største underskud: | -78' DKK ApS KBIL 15 NR. 1121 (Nu: ApS HANSEN MARKETING) (2016-17) |
Største egenkapital: | 255' DKK ApS KBIL 15 NR. 1121 (Nu: ApS HANSEN MARKETING) (2013-14) |
Største gæld: | 765' DKK ApS KBIL 15 NR. 1121 (Nu: ApS HANSEN MARKETING) (2013-14) |
Længste aktivitet: | Ejer af LarsMartinsen.dk (29 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 1989 i ApS HANSEN MARKETING (tidligere ApS KBIL 15 NR. 1121) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Lars Engdal Martinsen i 8 år 9 måneder, inden stoppet d. 2. september 1998.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor reklamebureauer. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2015-16 viste et overskud på 28' DKK. Virksomheden ophørte slutteligt den 5. april 2018.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LarsMartinsen.dk
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
ApS KBIL 15 NR. 1121 (Nu: ApS HANSEN MARKETING) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.09.1998
Registreringsdato: 02.09.1998 -
MARTINSEN/ LARS ENGDAL MARTINSEN (Nu: LarsMartinsen.dk) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 26.05.1995
Registreringsdato: 26.05.1995 -
ApS KBIL 15 NR. 1121 (Nu: ApS HANSEN MARKETING) (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.12.1989
Registreringsdato: 01.12.1989
Blå bog (fortsat)
Lars har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 34 år 10 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
26.05.1995 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
01.12.1989 - 02.09.1998
Ejerandel: Intet ejerskab