Erik Grunnet
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1985 (39 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Tømrerfirma Erik Grunnet (Ejer) |
Største overskud: | 2.306' DKK TEGNESTUEN ØSTJYLLAND A/S (Nu: ØSTJYLLAND ARKITEKTER A/S) (2015-16) |
Største underskud: | -2.011' DKK TEGNESTUEN ØSTJYLLAND A/S (Nu: ØSTJYLLAND ARKITEKTER A/S) (2014-15) |
Største egenkapital: | 1.029' DKK TEGNESTUEN ØSTJYLLAND A/S (Nu: ØSTJYLLAND ARKITEKTER A/S) (2020-21) |
Største gæld: | 2.719' DKK TEGNESTUEN ØSTJYLLAND A/S (Nu: ØSTJYLLAND ARKITEKTER A/S) (2014-15) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos TEGNESTUEN ØSTJYLLAND A/S (Nu: ØSTJYLLAND ARKITEKTER A/S) (2023-24) |
Længste aktivitet: | Ejer af Tømrerfirma Erik Grunnet (39 år 8 måneder) |
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 1985 hos Tømrerfirma Erik Grunnet (tidligere TØMRER & SNEDKERFA ERIK GRUNNET SØRENSEN) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Erik Grunnet og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Titlen som Ejer og Stifter har Erik nu bestreddet i 39 år 8 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor boliganvisning, ferieboligudlejning mv..
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Tømrerfirma Erik Grunnet
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (1)
-
ØSTJYLLAND ARKITEKTER A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.11.1996
Tidslinje (4)
-
BYG MARKETING A/S (BYGGERIETS ARBEJDSGIVERE), KEJSERGADE 2, 1155 KØBENHAVN (Nu: BYGGERIETS MARKETING ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.12.2002
Registreringsdato: 12.12.2002 -
BYG MARKETING A/S (BYGGERIETS ARBEJDSGIVERE), KEJSERGADE 2, 1155 KØBENHAVN (Nu: BYGGERIETS MARKETING ApS)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.11.2000
Registreringsdato: 01.11.2000 -
TEGNESTUEN ØSTJYLLAND A/S (Nu: ØSTJYLLAND ARKITEKTER A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.11.1996
Registreringsdato: 01.11.1996
Blå bog (fortsat)
Erik har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 39 år 8 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.11.1996 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.01.1985 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
01.11.2000 - 12.12.2002
Ejerandel: Intet ejerskab
Erik Grunnet har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2015-16 som bestyrelsesmedlem hos TEGNESTUEN ØSTJYLLAND A/S (Nu: ØSTJYLLAND ARKITEKTER A/S) der præsenterede et overskud på 2.306' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2014-15 som bestyrelsesmedlem hos TEGNESTUEN ØSTJYLLAND A/S (Nu: ØSTJYLLAND ARKITEKTER A/S) der præsenterede et underskud på 2.011' DKK.
Erik har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 27 år 10 måneder fra 1996 til i dag hos ØSTJYLLAND ARKITEKTER A/S.
En af de forbindelser som går igen i Erik' netværk er Jens Christian Vandvig.