Jørgen Tuxen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1979 (45 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | KIRSTEN TUXEN OG JØRGEN TUXEN (Reel ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af KIRSTEN TUXEN OG JØRGEN TUXEN (45 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for nu meget længe siden i KIRSTEN TUXEN OG JØRGEN TUXEN i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Kirsten Tuxen at Jørgen Tuxen stiftede KIRSTEN TUXEN OG JØRGEN TUXEN den dag i januar 1979. Hvervet som Ejer og Stifter har Jørgen nu bestreddet i 45 år 8 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KIRSTEN TUXEN OG JØRGEN TUXEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (3)
-
NærBrand G/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.04.2005
Registreringsdato: 20.04.2005 -
NærBrand G/S (Suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.09.1993
Registreringsdato: 20.09.1993 -
KIRSTEN TUXEN OG JØRGEN TUXEN (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.1979
Registreringsdato: 01.01.1979
Blå bog (fortsat)
Jørgen har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 45 år 8 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.01.1979 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
18.09.2024 - 20.04.2005
Ejerandel: Intet ejerskab
Jørgen har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 30 år 11 måneder fra 2024 til 1993 hos NærBrand G/S.
En af de forbindelser som går igen i Jørgen' netværk er Kirsten Tuxen.