Steen Bay Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 1998 (26 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Friendly Studio/Big Bite Records v/Steen Bay Hansen (Ejer) |
Største overskud: | 88' DKK 123 Flyt Aps (2020) |
Største underskud: | -105' DKK 123 Flyt Aps (2018) |
Største egenkapital: | 105' DKK 123 Flyt Aps (2017) |
Største gæld: | 214' DKK 123 Flyt Aps (2020) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos 123 Flyt Aps (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Friendly Studio/Big Bite Records v/Steen Bay Hansen (17 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 1998 i Friendly Studio/Big Bite Records v/Steen Bay Hansen (tidligere Friendly Studio) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Steen Bay Hansen der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Steen i 17 år 8 måneder, før fratrædelsen d. 31. december 2015.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen anden forretningsservice i.a.n.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2015 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. december 2015.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
123 Flyt Aps
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
123 Flyt Aps
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.04.2015
Tidslinje (8)
-
123 Flyt Aps (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 05.08.2016
Registreringsdato: 05.08.2016 -
Friendly Studio (Nu: Friendly Studio/Big Bite Records v/Steen Bay Hansen) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2015
Registreringsdato: 31.12.2015 -
123 Flyt Aps
Tilknyttet som direktørDato: 06.04.2015
Registreringsdato: 06.04.2015
Blå bog (fortsat)
Steen har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 26 år 6 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Direktør
06.04.2015 - Stadig aktiv
Ejer
05.08.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.04.1998 - 31.12.2015
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
09.03.2010 - 03.02.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.01.2008 - 02.01.2008
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020 hvor 123 Flyt Aps kunne offentliggøre et overskud på 88' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2018 hvor 123 Flyt Aps kunne offentliggøre et underskud på 105' DKK.