Rita Birkeland
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1995 (29 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | I/S SUNDHEDSUDLEJNING (Ejer) |
Største overskud: | 2.850' DKK LÆGERNE VESTERGADE. TOFTLUND ApS. ALMENT PRAKTISERENDE (Nu: LÆGERNE TOFTLUND ApS. ALMENT PRAKTISERENDE) (2021) |
Største underskud: | -810' DKK Lægehuset Vestergade 3A - Toftlund ApS (2018) |
Største egenkapital: | 2.887' DKK RSB HOLDING, HADERSLEV ApS (2021) |
Største gæld: | 1.455' DKK LÆGERNE VESTERGADE. TOFTLUND ApS. ALMENT PRAKTISERENDE (Nu: LÆGERNE TOFTLUND ApS. ALMENT PRAKTISERENDE) (2014) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos LÆGERNE VESTERGADE. TOFTLUND ApS. ALMENT PRAKTISERENDE (Nu: LÆGERNE TOFTLUND ApS. ALMENT PRAKTISERENDE) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af I/S SUNDHEDSUDLEJNING (16 år 11 måneder) |
Det startede i 1995 i I/S SUNDHEDSUDLEJNING i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartnerne Kirsten Granlie, Edna Schultz Mandrella, Hans Granlie at Rita Birkeland stiftede I/S SUNDHEDSUDLEJNING den dag i januar 1995. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Rita i 16 år 11 måneder, før fratrædelsen d. 31. december 2011.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2011 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. december 2011.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
RSB HOLDING, HADERSLEV ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
RSB HOLDING, HADERSLEV ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.09.2008
Tidslinje (8)
-
LÆGERNE VESTERGADE. TOFTLUND ApS. ALMENT PRAKTISERENDE (Nu: LÆGERNE TOFTLUND ApS. ALMENT PRAKTISERENDE)
Fratrådt som direktørDato: 09.02.2022
Registreringsdato: 09.02.2022 -
LÆGERNE VESTERGADE. TOFTLUND ApS. ALMENT PRAKTISERENDE (Nu: LÆGERNE TOFTLUND ApS. ALMENT PRAKTISERENDE)
Tilknyttet som direktørDato: 19.02.2014
Registreringsdato: 19.02.2014 -
I/S SUNDHEDSUDLEJNING (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2011
Registreringsdato: 31.12.2011
Blå bog (fortsat)
Rita har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 29 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
17.09.2008 - Stadig aktiv
Reel ejer
18.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
17.09.2008 - 09.02.2022
Direktør
19.02.2014 - 09.02.2022
Ejerandel: 33,3% -
Reel ejer
21.12.2015 - 28.05.2021
Ejerandel: 33,3% -
Stifter og Ejer
01.01.1995 - 31.12.2011
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
30.06.2008 - 17.09.2008
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor LÆGERNE VESTERGADE. TOFTLUND ApS. ALMENT PRAKTISERENDE (Nu: LÆGERNE TOFTLUND ApS. ALMENT PRAKTISERENDE) kunne fremvise et overskud på 2.850' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor RSB HOLDING, HADERSLEV ApS kunne fremvise et underskud på 249' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.598' DKK (LÆGERNE VESTERGADE. TOFTLUND ApS. ALMENT PRAKTISERENDE (Nu: LÆGERNE TOFTLUND ApS. ALMENT PRAKTISERENDE)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.833' DKK (RSB HOLDING, HADERSLEV ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.095' DKK (LÆGERNE VESTERGADE. TOFTLUND ApS. ALMENT PRAKTISERENDE (Nu: LÆGERNE TOFTLUND ApS. ALMENT PRAKTISERENDE)).