Henrik Fuglebæk Melchiorsen
Erhvervsaktiv siden: | 23. mar. 1985 (39 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | HENRIK FUGLEBÆK MELCHIORSEN (Ejer) |
Største overskud: | 538' DKK Taxi 4x27 F.M.B.A (Nu: Vognmandsforeningen Danmark Fmba) (2014) |
Største underskud: | -1.913' DKK Taxi 4x27 F.M.B.A (Nu: Vognmandsforeningen Danmark Fmba) (2019) |
Største egenkapital: | 6.018' DKK Taxi 4x27 F.M.B.A (Nu: Vognmandsforeningen Danmark Fmba) (2014) |
Største gæld: | 6.285' DKK Taxi 4x27 F.M.B.A (Nu: Vognmandsforeningen Danmark Fmba) (2015) |
Flest årsværk: | 20 årsværk hos Taxi 4x27 F.M.B.A (Nu: Vognmandsforeningen Danmark Fmba) (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af HENRIK FUGLEBÆK MELCHIORSEN (39 år 5 måneder) |
Det hele begyndte den dag i 1985 hos HENRIK FUGLEBÆK MELCHIORSEN i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Henrik Fuglebæk Melchiorsen og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Titlen som Ejer og Stifter har Henrik nu besiddet i 39 år 5 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor taxikørsel.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HENRIK FUGLEBÆK MELCHIORSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
Taxi 4x27 F.M.B.A (Nu: Vognmandsforeningen Danmark Fmba)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.08.2023
Registreringsdato: 17.08.2023 -
Taxi 4x27 F.M.B.A (Nu: Vognmandsforeningen Danmark Fmba)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 04.01.2021
Registreringsdato: 04.01.2021 -
HENRIK FUGLEBÆK MELCHIORSEN (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 23.03.1985
Registreringsdato: 23.03.1985
Blå bog (fortsat)
Henrik har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 39 år 5 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
27.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Stifter og Ejer
23.03.1985 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
04.01.2021 - 17.08.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Erik Schultz Carlsen.