Robert Emil Grant Larsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 1980 (44 år) |
Karrieren startede hos: | BORDERLINE FILM V/ROBERT GRANT LARSEN (Ejer) |
Største overskud: | 106' DKK RG Company IVS (Nu: RG Company ApS) (2022) |
Største underskud: | -332' DKK E Company IVS (Nu: E Company ApS) (2018-19) |
Største egenkapital: | 12' DKK ATMA Holding IVS (Nu: ATMA Holding ApS) (2021) |
Største gæld: | 496' DKK RG Company IVS (Nu: RG Company ApS) (2020) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos E Company IVS (Nu: E Company ApS) (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af BORDERLINE FILM V/ROBERT GRANT LARSEN (27 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 1980 hos BORDERLINE FILM V/ROBERT GRANT LARSEN i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Robert Emil Grant Larsen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Robert i 27 år 10 måneder, inden stoppet den 31. juli 2008.
Virksomheden specialiserede sig indenfor produktion af film og videofilm. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2008 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. juli 2008.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
RG Company ApS
Ejerandel: 100% -
Den Gamle Smedie I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
ATMA Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
E Company ApS
Via ATMA Holding ApS
Direktørposter (3)
-
ATMA Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.08.2018 -
E Company ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.08.2018 -
RG Company ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.10.2016
Tidslinje (12)
-
Den Gamle Smedie I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2023
Registreringsdato: 01.01.2023 -
ART OF HEART MOVIE S.M.B.A.
Fratrådt som direktørDato: 23.11.2018
Registreringsdato: 23.11.2018 -
ATMA Holding IVS (Nu: ATMA Holding ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 10.08.2018
Registreringsdato: 10.08.2018
Blå bog (fortsat)
Robert har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 40 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som direktionsmedlem -
Reel ejer og Direktør
10.08.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
10.08.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
25.10.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
17.01.2012 - 23.11.2018
Ejerandel: Intet ejerskab
Robert Emil Grant Larsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn ATMA Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 4' DKK. Gennem sit holdingselskab ATMA Holding ApS har Robert dermed også andele i E Company ApS (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Robert Emil Grant Larsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor RG Company IVS (Nu: RG Company ApS) landede et overskud på 106' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018-19 hvor E Company IVS (Nu: E Company ApS) landede et underskud på 332' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 29' DKK (E Company IVS (Nu: E Company ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 12' DKK (RG Company IVS (Nu: RG Company ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4' DKK (ATMA Holding IVS (Nu: ATMA Holding ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -414' DKK (E Company IVS (Nu: E Company ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Robert' netværk er Rinse Martin Kilian.