Jan Møller
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1995 (29 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | ROCK CONSULT V/JAN MØLLER (Ejer) |
Største overskud: | 3.196' DKK PANGEA ROCKS A/S (2022-23) |
Største underskud: | -3.003' DKK PANGEA ROCKS A/S (2019-20) |
Største egenkapital: | 4.581' DKK PANGEA ROCKS A/S (2017-18) |
Største gæld: | 8.778' DKK PANGEA ROCKS A/S (2019-20) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos PANGEA ROCKS A/S (2019-20) |
Længste aktivitet: | Ejer af ROCK CONSULT V/JAN MØLLER (29 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 1995 hos ROCK CONSULT V/JAN MØLLER som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Jan Møller og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Titlen som Ejer og Stifter har Jan nu besiddet i 29 år 8 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor opførelse af bygninger.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
ROCK CONSULT V/JAN MØLLER
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
JAMØ HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
PANGEA ROCKS A/S
Via JAMØ HOLDING ApS -
PANGEA ART DECO ApS
Via JAMØ HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
PANGEA ART DECO ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.12.2010 -
PANGEA ROCKS A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.07.2005 -
JAMØ HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.07.2005
Bestyrelsesposter (1)
-
PANGEA ROCKS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.07.2005
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
PANGEA ROCKS CONSTRUCTION ApS
Fratrådt som direktørDato: 26.02.2018
Registreringsdato: 26.02.2018 -
PANGEA ROCKS CONSTRUCTION ApS
Tilknyttet som direktørDato: 11.01.2012
Registreringsdato: 11.01.2012 -
PANGEA ART DECO ApS
Tilknyttet som direktørDato: 10.12.2010
Registreringsdato: 10.12.2010
Blå bog (fortsat)
Jan har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 29 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
10.12.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør, Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
06.07.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
05.07.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.01.1995 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør og Reel ejer
11.01.2012 - 13.09.2018
Ejerandel: 100%
Jan Møller er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn JAMØ HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 3.263' DKK. Igennem sit holdingselskab JAMØ HOLDING ApS har Jan dermed også ejerandele i PANGEA ROCKS A/S (100%) samt PANGEA ART DECO ApS (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Jan Møller, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor PANGEA ROCKS A/S fremviste et overskud på 3.196' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019-20 hvor PANGEA ROCKS A/S fremviste et underskud på 3.003' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Jan' netværk er Dennis Vad Lauridsen.