Nickolas Morten Tomm Giiff
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 1989 (35 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | JET SOUND, SLAGELSE ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.482' DKK T.B.G. ELEKTRONICS ApS (Nu: TNG ENGINEERING ApS) (2016) |
Største underskud: | -182' DKK T.B.G. ELEKTRONICS ApS (Nu: TNG ENGINEERING ApS) (2020) |
Største egenkapital: | 4.296' DKK T.B.G. ELEKTRONICS ApS (Nu: TNG ENGINEERING ApS) (2023) |
Største gæld: | 1.351' DKK T.B.G. ELEKTRONICS ApS (Nu: TNG ENGINEERING ApS) (2015) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos T.B.G. ELEKTRONICS ApS (Nu: TNG ENGINEERING ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Udlejningsejendomme v/Nickolas Tomm Gyldenhøj Giiff (34 år) |
Det begyndte den dag i 1989 ved JET SOUND, SLAGELSE ApS i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Nickolas Morten Tomm Giiff i 3 år 3 måneder, før fratrædelsen den 7. august 1992.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 1992 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 7. august 1992.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
TNG ENGINEERING ApS
Ejerandel: 100% -
Udlejningsejendomme v/Nickolas Tomm Gyldenhøj Giiff
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Direktørposter (1)
-
TNG ENGINEERING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.02.1998
Tidslinje (7)
-
GIIFF ApS
Fratrådt som direktørDato: 03.12.2001
Registreringsdato: 03.12.2001 -
GIIFF ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.09.1998
Registreringsdato: 01.09.1998 -
T.B.G. ELEKTRONICS ApS (Nu: TNG ENGINEERING ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 25.02.1998
Registreringsdato: 25.02.1998
Blå bog (fortsat)
Nickolas har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 35 år 5 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
25.02.1998 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
15.09.1990 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
01.09.1998 - 03.12.2001
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.05.1989 - 07.08.1992
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor T.B.G. ELEKTRONICS ApS (Nu: TNG ENGINEERING ApS) landede et overskud på 1.482' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor T.B.G. ELEKTRONICS ApS (Nu: TNG ENGINEERING ApS) landede et underskud på 182' DKK.