Þorsteinn Árnason
Erhvervsaktiv siden: | 22. jan. 1994 (30 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Vodskov Dyreklinik v/Thorstein Arnason (Ejer) |
Største overskud: | 1.131' DKK EGEKRAT HOLDING ApS (2022) |
Største underskud: | -420' DKK VODSKOV DYREKLINIK ApS (2019) |
Største egenkapital: | 3.238' DKK EGEKRAT HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 6.631' DKK VODSKOV DYREKLINIK ApS (2023) |
Flest årsværk: | 20 årsværk hos VODSKOV DYREKLINIK ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Vodskov Dyreklinik v/Thorstein Arnason (30 år 8 måneder) |
Det hele begyndte for alvor dengang i 1994 hos Vodskov Dyreklinik v/Thorstein Arnason (tidligere LANDMAND THORSTEIN ARNASON) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Þorsteinn Árnason og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Titlen som Ejer og Stifter har Þorsteinn nu besiddet i 30 år 8 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor dyrlæger.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Vodskov Dyreklinik v/Thorstein Arnason
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
EGEKRAT HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
VODSKOV DYREKLINIK ApS
Via EGEKRAT HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
EGEKRAT HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.12.2010 -
VODSKOV DYREKLINIK ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.12.2010
Ejendomme (8)
Tidslinje (10)
-
Mormors Flæsk ApS
Fratrådt som direktørDato: 31.08.2021
Registreringsdato: 31.08.2021 -
Mormors Flæsk ApS
Tilknyttet som direktørDato: 12.05.2020
Registreringsdato: 12.05.2020 -
EGEKRAT HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 28.02.2017
Registreringsdato: 28.02.2017
Blå bog (fortsat)
Þorsteinn har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 30 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
29.12.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 90% -
Stifter og Ejer
22.01.1994 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør og Reel ejer
12.05.2020 - 09.11.2021
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
28.12.2010 - 27.02.2017
Direktør
28.12.2010 - Stadig aktiv
Ejer
28.02.2017 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.03.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
29.11.1995 - 01.09.2005
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Þorsteinn Árnason er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn EGEKRAT HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 3.238' DKK. Igennem sit holdingselskab EGEKRAT HOLDING ApS har Þorsteinn dermed også ejerandele i VODSKOV DYREKLINIK ApS (90-99.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Þorsteinn Árnason, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor EGEKRAT HOLDING ApS fremviste et overskud på 1.131' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor VODSKOV DYREKLINIK ApS fremviste et underskud på 420' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 156' DKK (VODSKOV DYREKLINIK ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.238' DKK (EGEKRAT HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.796' DKK (VODSKOV DYREKLINIK ApS).
En af de forbindelser som går igen i Þorsteinn' netværk er Christopher Nøhr Thyrrestrup.