Jan Johannsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1995 (29 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | JJT og Learn IT - as soon as possibel v/Jan Johannsen (Stifter) |
Længste aktivitet: | Ejer af JJT og Learn IT - as soon as possibel v/Jan Johannsen (29 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 1995 hos JJT og Learn IT - as soon as possibel v/Jan Johannsen (tidligere JJT Jan Johannsens Tømrerfirma) i rollen som Stifter og Ejer. Virksomheden blev grundlagt af Jan Johannsen og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Titlen som Stifter og Ejer har Jan nu bestreddet i 29 år 8 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor fremstilling af bygningstømmer og snedkeriartikler i øvrigt.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JJT og Learn IT - as soon as possibel v/Jan Johannsen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Repræsentant (1)
-
Stevnstrup Borgerforening og Forsamlingshus
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 17.02.2023
Tidslinje (14)
-
Nijmegenkontingentet
Fratrådt som repræsentantDato: 30.01.2024
Registreringsdato: 30.01.2024 -
Nijmegenkontingentet
Tilknyttet som repræsentantDato: 17.02.2023
Registreringsdato: 17.02.2023 -
Stevnstrup Borgerforening og Forsamlingshus
Tilknyttet som repræsentantDato: 17.02.2023
Registreringsdato: 17.02.2023
Blå bog (fortsat)
Jan har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 29 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
17.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.01.1995 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Repræsentant
17.02.2023 - 30.01.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
27.05.2009 - 06.09.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.04.2010 - 14.05.2012
Ejerandel: Intet ejerskab