Carsten Lange
Erhvervsaktiv siden: | 25. jul. 1991 (33 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | ANPARTSSELSKABET H & L AF 15. APRIL 1998 (Direktør) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -1.472' DKK CARRYON GOLFTROLLEY ApS (Nu: CARRYON GOLF ApS) (2015) |
Største egenkapital: | 111' DKK MEDITER DANMARK ApS (Nu: LANGE INVESTMENT ApS) (2014) |
Største gæld: | 294' DKK MEDITER DANMARK ApS (Nu: LANGE INVESTMENT ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af CL-EJENDOMME V/CARSTEN LANGE (29 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede i 1991 ved ANPARTSSELSKABET H & L AF 15. APRIL 1998 (tidligere HØRBY & LANGE A/S) i rollen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Rollen som Direktør bestred Carsten Lange i 10 år, før stoppet den 8. august 2001.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2002 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 23. januar 2002.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
CL-EJENDOMME V/CARSTEN LANGE
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
LANGE INVESTMENT ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
LANGE INVESTMENT ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.11.2009
Tidslinje (13)
-
CARRYON GOLFTROLLEY ApS (Nu: CARRYON GOLF ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.05.2018
Registreringsdato: 29.05.2018 -
CARRYON GOLFTROLLEY ApS (Nu: CARRYON GOLF ApS)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 09.03.2015
Registreringsdato: 09.03.2015 -
MEDITER DANMARK ApS (Nu: LANGE INVESTMENT ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 02.11.2009
Registreringsdato: 02.11.2009
Blå bog (fortsat)
Carsten har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 33 år 2 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
02.11.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.07.1995 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
09.03.2015 - 29.05.2018
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
10.11.1994 - 08.08.2001
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
25.07.1991 - 08.08.2001
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2015 hvor MEDITER DANMARK ApS (Nu: LANGE INVESTMENT ApS) kunne fremvise et underskud på 311' DKK.