Jannik Verner Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1990 (34 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | HOLM RADIO OG FOTO A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 213' DKK HANSEN ADVENTURES ApS (2013-14) |
Største underskud: | -21' DKK HANSEN ADVENTURES ApS (2018-19) |
Største egenkapital: | 583' DKK HANSEN ADVENTURES ApS (2022-23) |
Største gæld: | 2.176' DKK HANSEN ADVENTURES ApS (2020-21) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos HANSEN ADVENTURES ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Workhorse v/ Jannik Hansen (21 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 1990 i HOLM RADIO OG FOTO A/S (tidligere SLP NR. 10.592 A/S) som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Jannik Verner Hansen i 3 år 2 måneder, inden stoppet d. 4. marts 1993.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor fotoforretninger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2006 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. maj 2006.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HANSEN ADVENTURES ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
HANSEN ADVENTURES ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.04.2013
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
HOLM FOTO JANNIK HANSEN (Nu: Workhorse v/ Jannik Hansen) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2014
Registreringsdato: 31.12.2014 -
HANSEN ADVENTURES ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 02.04.2013
Registreringsdato: 02.04.2013 -
HANSEN ADVENTURES ApS
Tilknyttet som direktørDato: 02.04.2013
Registreringsdato: 02.04.2013
Blå bog (fortsat)
Jannik har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 34 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
02.04.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.02.1993 - 31.12.2014
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
01.09.2005 - 02.10.2008
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.01.1990 - 04.03.1993
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
24.07.1991 - 08.02.1993
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2013-14 hvor HANSEN ADVENTURES ApS fremviste et overskud på 213' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018-19 hvor HANSEN ADVENTURES ApS fremviste et underskud på 21' DKK.