Rene Laurits Büchmann Teige
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 1985 (39 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | TEI-PRESSE/RENE TEIGE (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af TEI-PRESSE/RENE TEIGE (39 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 1985 hos TEI-PRESSE/RENE TEIGE som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Rene Laurits Büchmann Teige og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Titlen som Ejer og Stifter har Rene nu besiddet i 39 år 5 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor andre informationstjenester i.a.n..
Direkte ejede Selskaber (1)
-
TEI-PRESSE/RENE TEIGE
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (3)
-
PEP INVEST ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.10.1992
Registreringsdato: 13.10.1992 -
PEP INVEST ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 07.06.1985
Registreringsdato: 07.06.1985 -
TEI-PRESSE/RENE TEIGE (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.04.1985
Registreringsdato: 01.04.1985
Blå bog (fortsat)
Rene har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 39 år 6 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.04.1985 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
07.06.1985 - 13.10.1992
Ejerandel: Intet ejerskab