Aksel Gyde
Erhvervsaktiv siden: | 28. feb. 2002 (22 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | AFVIKLINGSSELSKABET SKAGEN AF 02.07.2002 ApS (Direktør) |
Længste aktivitet: | Ejer af Aksel Gyde (3 år 2 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 2002 hos AFVIKLINGSSELSKABET SKAGEN AF 02.07.2002 ApS (tidligere STOKART ApS) med titlen som Direktør. Titlen som Direktør bestred Aksel Gyde i 7 måneder, før stoppet d. 2. oktober 2002.
Virksomhedens branche var dengang indenfor engroshandel med bøger, papir og papirvarer. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2004 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 25. maj 2004.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Aksel Gyde
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (3)
-
Aksel Gyde (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.08.2021
Registreringsdato: 01.08.2021 -
STOKART ApS (Nu: AFVIKLINGSSELSKABET SKAGEN AF 02.07.2002 ApS)
Fratrådt som direktørDato: 02.10.2002
Registreringsdato: 02.10.2002 -
STOKART ApS (Nu: AFVIKLINGSSELSKABET SKAGEN AF 02.07.2002 ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 28.02.2002
Registreringsdato: 28.02.2002
Blå bog (fortsat)
Aksel har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 3 år 9 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.08.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
28.02.2002 - 02.10.2002
Ejerandel: Intet ejerskab