Mustafa Muhcu
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 1997 (27 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Center Kød V/Saban Muhcu Og Mustafa Muhcu (Ejer) |
Største overskud: | 14.517' DKK MB FOOD A/S (2021) |
Største underskud: | -7.335' DKK MB KEBABFOOD HOLDING ApS (2016) |
Største egenkapital: | 68.224' DKK MB FOOD A/S (2023) |
Største gæld: | 115.735' DKK MB FOOD A/S (2023) |
Flest årsværk: | 141 årsværk hos MB FOOD A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af MB KEBABFOOD HOLDING ApS (16 år 10 måneder) |
Karrieren som leder startede i 1997 ved Center Kød V/Saban Muhcu Og Mustafa Muhcu (tidligere CENTRUM KØD V/SABAN MUHCU OG MUSTAFA MUHCU) i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Saban Muhcu at Mustafa Muhcu stiftede Center Kød V/Saban Muhcu Og Mustafa Muhcu den dag i februar 1997. Rollen som Ejer og Stifter bestred Mustafa i 4 år 4 måneder, før stoppet den 30. juni 2001.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2001 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 30. juni 2001.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MUSTAFA HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
MB ESTATE A/S
Via MUSTAFA HOLDING ApS -
MB FOOD A/S
Via MUSTAFA HOLDING ApS -
IMB BYG ApS
Via MB FOOD A/S
Direktørposter (1)
-
MUSTAFA HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.09.2008
Bestyrelsesposter (2)
-
MB ESTATE A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 23.04.2021 -
MB FOOD A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 23.04.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (22)
-
MB KEBABFOOD HOLDING ApS (20-24.99%)
Er ikke længere ejerDato: 10.11.2022
Registreringsdato: 10.11.2022 -
MB KEBABFOOD HOLDING ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.11.2022
Registreringsdato: 10.11.2022 -
MB FOOD A/S
Fratrådt som direktørDato: 23.04.2021
Registreringsdato: 23.04.2021
Blå bog (fortsat)
Mustafa har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 27 år 7 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
10.09.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør, Ejer og Bestyrelsesmedlem
01.01.2006 - 10.11.2022
Ejerandel: 20-24.99% -
Direktør
18.09.2008 - 23.04.2021
Reel ejer
18.09.2008 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
23.04.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Direktør
21.05.2007 - 23.04.2021
Reel ejer
01.10.2015 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
23.04.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Reel ejer
02.09.2013 - 16.09.2020
Reel ejer
17.09.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 12,5%
Mustafa Muhcu er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MUSTAFA HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 18.382' DKK. Gennem holdingselskabet MUSTAFA HOLDING ApS har Mustafa derfor også andele i MB ESTATE A/S (25-33.33%) og MB FOOD A/S (25-33.33%).
Se også koncerndiagram for Mustafa Muhcu, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor MB FOOD A/S kunne fremvise et overskud på 14.517' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2016 hvor MB KEBABFOOD HOLDING ApS kunne fremvise et underskud på 7.335' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 13.501' DKK (MB FOOD A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 68.224' DKK (MB FOOD A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.317' DKK (BAZAR SLAGELSE A/S).
En af de forbindelser som går igen i Mustafa' netværk er Bilal Biyik.