Thomas Garth-Grüner
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1997 (27 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Sparresholm Gods Preben Garth-Gruner/Thomas Garth- Gruner (Ejer) |
Største overskud: | 440' DKK Howart Compliance Denmark ApS (2019-20) |
Største underskud: | -359' DKK Howart Compliance Denmark ApS (2022) |
Største egenkapital: | 442' DKK Howart Compliance Denmark ApS (2019-20) |
Største gæld: | 477' DKK Howart Compliance Denmark ApS (2019-20) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos Howart Compliance Denmark ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af Sparresholm Gods v/Thomas Garth-Grüner (21 år 2 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 1997 i Sparresholm Gods Preben Garth-Gruner/Thomas Garth- Gruner (tidligere SPARRESHOLM GODS PREBEN GARTH-GRUNER/THOMAS GARTH- GRUNER) i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Preben Georg Knud Garth-Grüner at Thomas Garth-Grüner stiftede Sparresholm Gods Preben Garth-Gruner/Thomas Garth- Gruner den dag i januar 1997. Hvervet som Ejer og Stifter havde Thomas i 7 år 11 måneder, inden stoppet d. 31. december 2004.
Virksomheden arbejdede indenfor kornavl. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2004 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. december 2004.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Sparresholm Gods v/Thomas Garth-Grüner
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
TGG HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
ShapeST ApS
Via TGG HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
TGG HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.08.2019 -
ShapeST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.10.2021
Ejendomme (13)
Tidslinje (8)
-
Howart Compliance Denmark ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.05.2022
Registreringsdato: 10.05.2022 -
ShapeST ApS
Tilknyttet som direktørDato: 08.10.2021
Registreringsdato: 08.10.2021 -
Howart Compliance Denmark ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.09.2019
Registreringsdato: 01.09.2019
Blå bog (fortsat)
Thomas har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 27 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
08.10.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
26.08.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.07.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
01.09.2019 - 10.05.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.01.1997 - 31.12.2004
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Thomas Garth-Grüner er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn TGG HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 78' DKK. Gennem sit holdingselskab TGG HOLDING ApS har Thomas dermed også andele i ShapeST ApS (50-66.65%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Thomas Garth-Grüner, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor ShapeST ApS landede et overskud på 298' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor TGG HOLDING ApS landede et underskud på 13' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 298' DKK (ShapeST ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 265' DKK (ShapeST ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 198' DKK (Howart Compliance Denmark ApS).
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Sofie Louise Juhl Husfeldt.