Lone Bjerglund Gertz
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 1995 (28 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | BOGBINDER LONE BJERGLUND GERTZ (Ejer) |
Største overskud: | 291.931' DKK 12. JUNI 1976 ApS (2022) |
Største underskud: | -722' DKK 12. juni 2016 ApS (2017) |
Største egenkapital: | 454.562' DKK 12. JUNI 1976 ApS (2022) |
Største gæld: | 29.461' DKK 12. JUNI 1976 ApS (2015) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos 12. JUNI 1976 ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af 12. JUNI 1976 ApS (8 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 1995 i BOGBINDER LONE BJERGLUND GERTZ med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Lone Bjerglund Gertz der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Lone i 7 år 8 måneder, før fratrædelsen d. 30. juni 2003.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2003 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 30. juni 2003.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
12. juni 2016 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (6)
-
GLOBAL FOREST A/S
Via 12. juni 2016 ApS -
IWC TIMBERLAND PARTNERS I K/S
Via GLOBAL FOREST A/S -
ITP I Brazil Holding I GP ApS
Via IWC TIMBERLAND PARTNERS I K/S -
ITP I Brazil Holding I K/S
Via ITP I Brazil Holding I GP ApS -
ITP I Brazil Holding II GP ApS
Via IWC TIMBERLAND PARTNERS I K/S -
ITP I Brazil Holding II K/S
Via ITP I Brazil Holding II GP ApS
Direktørposter (1)
-
12. juni 2016 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.06.2016
Ejendomme (2)
Tidslinje (6)
-
12. juni 2016 ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 13.07.2020
Registreringsdato: 13.07.2020 -
12. JUNI 1976 ApS
Fratrådt som direktørDato: 31.08.2016
Registreringsdato: 31.08.2016 -
12. juni 2016 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 07.06.2016
Registreringsdato: 07.06.2016
Blå bog (fortsat)
Lone har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 24 år 7 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
07.06.2016 - Stadig aktiv
Ejer
13.07.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.11.2007 - 31.08.2016
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.10.1995 - 30.06.2003
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2016 hvor 12. JUNI 1976 ApS kunne offentliggøre et overskud på 19.731' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2017 hvor 12. juni 2016 ApS kunne offentliggøre et underskud på 722' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 18.776' DKK (12. JUNI 1976 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 438.863' DKK (12. JUNI 1976 ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 9.394' DKK (12. juni 2016 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Lone' netværk er Johan Peter-Henrik Tesdorpf.