Peter Ørnstrup Madsen
Erhvervsaktiv siden: | 30. jan. 1986 (38 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | RESTAURANT "NYKØBING", NYKØBING MORS ApS (Direktør) |
Længste aktivitet: | Ejer af GASTRONETTEN V/PETER MADSEN (17 år 6 måneder) |
Karrieren som leder begyndte den dag i 1986 ved RESTAURANT "NYKØBING", NYKØBING MORS ApS i hvervet som Direktør. Rollen som Direktør havde Peter Ørnstrup Madsen i 2 år 7 måneder, før fratrædelsen den 16. september 1988.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 1988 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 17. oktober 1988.
Tidslinje (4)
-
GASTRONETTEN V/PETER MADSEN (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2015
Registreringsdato: 31.12.2015 -
GASTRONETTEN V/PETER MADSEN (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.07.1998
Registreringsdato: 01.07.1998 -
RESTAURANT "NYKØBING", NYKØBING MORS ApS
Fratrådt som direktørDato: 16.09.1988
Registreringsdato: 16.09.1988
Blå bog (fortsat)
Peter har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 22 år 8 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
28.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.07.1998 - 31.12.2015
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
30.01.1986 - 16.09.1988
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Skak Visby Snitker.