Jette Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 1984 (40 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | JETTE ABILDGAARD NIELSEN (Ejer) |
Største overskud: | 803' DKK FONDEN FOR DRONNINGLUND KUNSTCENTER (2023) |
Største underskud: | -132' DKK FONDEN FOR DRONNINGLUND KUNSTCENTER (2019) |
Største egenkapital: | 2.335' DKK FONDEN FOR DRONNINGLUND KUNSTCENTER (2023) |
Største gæld: | 5.689' DKK FONDEN FOR DRONNINGLUND KUNSTCENTER (2019) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos FONDEN FOR DRONNINGLUND KUNSTCENTER (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af JETTE ABILDGAARD NIELSEN (40 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 1984 i JETTE ABILDGAARD NIELSEN som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Jette Nielsen og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Hvervet som Ejer og Stifter har Jette nu besiddet i 40 år 6 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen fremstilling af keramiske husholdningsartikler og pyntegenstande.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JETTE ABILDGAARD NIELSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (5)
-
FONDEN FOR DRONNINGLUND KUNSTCENTER
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 18.05.2011
Registreringsdato: 18.05.2011 -
FONDEN FOR DRONNINGLUND KUNSTCENTER
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 21.04.2008
Registreringsdato: 21.04.2008 -
ASX 12711 ApS (Nu: GORDON & ABILDGAARD, AALBORG ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.11.1991
Registreringsdato: 13.11.1991
Blå bog (fortsat)
Jette har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 40 år 6 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.04.1984 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
21.04.2008 - 18.05.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.11.1987 - 13.11.1991
Ejerandel: Intet ejerskab
Jette har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 4 år fra 1987 til 1991 hos GORDON & ABILDGAARD, AALBORG ApS.