Birger Steen Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 21. nov. 1974 (49 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | BSA HOLDING ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 5.441' DKK DANSK METALVARE FABRIK A/S (Nu: BSA HOLDING ApS) (2020) |
Største underskud: | -3.818' DKK DANSK METALVARE FABRIK A/S (Nu: BSA HOLDING ApS) (2021) |
Største egenkapital: | 11.622' DKK DANSK METALVARE FABRIK A/S (Nu: BSA HOLDING ApS) (2020) |
Største gæld: | 11.971' DKK DANSK METALVARE FABRIK A/S (Nu: BSA HOLDING ApS) (2015) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos DANSK METALVARE FABRIK A/S (Nu: DANSK METALVARE FABRIK ApS) (2018) |
Længste aktivitet: | Direktør af BSA HOLDING ApS (49 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor for nu mange år siden hos BSA HOLDING ApS (tidligere DANSK METALVARE FABRIK A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem, Direktør og Ejer. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Birger Steen Andersen i 36 år 1 måned, før stoppet d. 1. januar 2011.
Nu arbejder virksomheden med ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et underskud på 290' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
BSA HOLDING ApS
Ejerandel: 100% -
Direktør Birger Andersen Tornegård
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
DANSK METALVARE FABRIK ApS
Via BSA HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
DANSK METALVARE FABRIK ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.09.1993 -
BSA HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.11.1974
Tidslinje (22)
-
DANSK METALVARE FABRIK A/S (Nu: BSA HOLDING ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.2011
Registreringsdato: 01.01.2011 -
DMF ENERGI ApS (Nu: DANSK METALVARE FABRIK ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.2011
Registreringsdato: 01.01.2011 -
ALF GREGERSEN SPEDITION ApS (Nu: DANSK METALVARE FABRIK ApS)
Fratrådt som direktørDato: 30.12.1998
Registreringsdato: 30.12.1998
Blå bog (fortsat)
Birger har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 49 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
30.12.1980 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
20.09.1993 - 30.12.1998
Direktør
20.09.1993 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
30.12.1998 - 01.01.2011
Reel ejer
22.02.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
21.11.1974 - 01.01.2011
Direktør
21.11.1974 - Stadig aktiv
Ejer
01.01.1997 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
11.08.1988 - 27.10.1997
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.03.1988 - 27.10.1997
Ejerandel: Intet ejerskab
Birger Steen Andersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn BSA HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 5.706' DKK. Igennem holdingselskabet BSA HOLDING ApS har Birger derfor også ejerandele i DANSK METALVARE FABRIK ApS (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Birger Steen Andersen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020 hvor DANSK METALVARE FABRIK A/S (Nu: BSA HOLDING ApS) kunne offentliggøre et overskud på 5.441' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor DANSK METALVARE FABRIK A/S (Nu: BSA HOLDING ApS) kunne offentliggøre et underskud på 3.818' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 245' DKK (DANSK METALVARE FABRIK A/S (Nu: DANSK METALVARE FABRIK ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 290' DKK (DANSK METALVARE FABRIK A/S (Nu: BSA HOLDING ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 5.706' DKK (DANSK METALVARE FABRIK A/S (Nu: BSA HOLDING ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.625' DKK (DANSK METALVARE FABRIK A/S (Nu: DANSK METALVARE FABRIK ApS)).