Mogens Lilleris
Erhvervsaktiv siden: | 13. jul. 1992 (32 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | SAMLEX V/MOGENS LILLERIS (Ejer) |
Største overskud: | 621' DKK ALMINDE BRUGSFORENING (2014) |
Største underskud: | -622' DKK ALMINDE BRUGSFORENING (2023) |
Største egenkapital: | 6.530' DKK ALMINDE BRUGSFORENING (2015) |
Største gæld: | 3.220' DKK ALMINDE BRUGSFORENING (2016) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos ALMINDE BRUGSFORENING (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af SAMLEX V/MOGENS LILLERIS (32 år 2 måneder) |
Det hele begyndte den dag i 1992 i SAMLEX V/MOGENS LILLERIS i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Mogens Lilleris og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Hvervet som Ejer og Stifter har Mogens nu besiddet i 32 år 2 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor formning og forarbejdning af planglas.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SAMLEX V/MOGENS LILLERIS
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
ALMINDE BRUGSFORENING (Næstformand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.04.2012
Registreringsdato: 10.04.2012 -
ALMINDE BRUGSFORENING (Næstformand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 04.04.2011
Registreringsdato: 04.04.2011 -
ALMINDE BRUGSFORENING (Suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.03.2000
Registreringsdato: 13.03.2000
Blå bog (fortsat)
Mogens har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 32 år 2 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
13.07.1992 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
09.08.1995 - 13.03.2000
Bestyrelsesmedlem
04.04.2011 - 10.04.2012
Ejerandel: Intet ejerskab
Mogens har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 4 år 7 måneder fra 1995 til 2000 hos ALMINDE BRUGSFORENING.