Susanne Rikard Olsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 1989 (34 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | ARNESTEDET SUSANNE OLSEN (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af ARNESTEDET SUSANNE OLSEN (34 år 4 måneder) |
Det hele begyndte for alvor dengang i 1989 i ARNESTEDET SUSANNE OLSEN som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Susanne Rikard Olsen der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Susanne i 34 år 4 måneder, inden stoppet d. 31. marts 2024.
Virksomheden arbejdede indenfor detailhandel med andre varer i.a.n.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2024 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. marts 2024.
Ejendomme (2)
Tidslinje (4)
-
ARNESTEDET SUSANNE OLSEN (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.03.2024
Registreringsdato: 31.03.2024 -
Servicefællesskabet I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.12.2008
Registreringsdato: 30.12.2008 -
Servicefællesskabet I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2008
Registreringsdato: 01.01.2008
Blå bog (fortsat)
Susanne har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 34 år 11 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
27.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Stifter og Ejer
01.11.1989 - 31.03.2024
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.01.2008 - 30.12.2008
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Susanne' netværk er Finn Foss Hansen.