Ove Schroll
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 1986 (37 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | OVE SCHROLL (Ejer) |
Største overskud: | 1.729' DKK NLP HUSET A/S (2014-15) |
Største underskud: | -517' DKK NLP HUSET A/S (2015-16) |
Største egenkapital: | 5.619' DKK BREDAHL & SCHROLL HOLDING ApS (2014-15) |
Største gæld: | 3.625' DKK NLP HUSET A/S (2013-14) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos NLP HUSET A/S (2019-20) |
Længste aktivitet: | Ejer af OVE SCHROLL (22 år 1 måned) |
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 1986 ved OVE SCHROLL i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Ove Schroll der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Ove i 22 år 1 måned, før fratrædelsen den 31. december 2008.
Virksomheden opererede indenfor branchen engroshandel med elektronisk udstyr. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2008 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. december 2008.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BREDAHL & SCHROLL HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
NLP HUSET A/S
Via BREDAHL & SCHROLL HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
BREDAHL & SCHROLL HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.02.2009
Bestyrelsesposter (1)
-
NLP HUSET A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 30.11.2006
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
MAKANI CONSULT ApS (Nu: BREDAHL & SCHROLL ApS) (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 24.03.2020
Registreringsdato: 24.03.2020 -
BREDAHL & SCHROLL ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.03.2020
Registreringsdato: 24.03.2020 -
MAKANI & NLP HUSET A/S (Nu: NLP HUSET A/S) (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 04.02.2009
Registreringsdato: 04.02.2009
Blå bog (fortsat)
Ove har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 37 år 10 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
04.02.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer
11.06.2000 - 24.03.2020
Bestyrelsesmedlem
01.11.2007 - 24.03.2020
Ejerandel: 50% -
Ejer
01.01.2006 - 04.02.2009
Reel ejer
01.01.2006 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
30.11.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.11.1986 - 31.12.2008
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014-15 hvor BREDAHL & SCHROLL HOLDING ApS landede et overskud på 1.326' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015-16 hvor BREDAHL & SCHROLL HOLDING ApS landede et underskud på 336' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Ove' netværk er Lene Bredahl Schroll.