Ole Bajlum
Erhvervsaktiv siden: | 30. jun. 1991 (33 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | EUROLINGUA COPENHAGEN (Ejer) |
Største overskud: | 483' DKK ad Astra Translatører ApS (2023) |
Største underskud: | -232' DKK EUROLINGUA HOLDING ApS (2022) |
Største egenkapital: | 1.555' DKK EUROLINGUA HOLDING ApS (2021) |
Største gæld: | 975' DKK ad Astra Translatører ApS (2021) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos ad Astra Translatører ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af EUROLINGUA HOLDING ApS (21 år 1 måned) |
Karrieren i erhvervslivet startede i 1991 hos EUROLINGUA COPENHAGEN i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Ole Bajlum der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Ole i 11 år, før stoppet d. 30. juni 2002.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2002 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 30. juni 2002.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
EUROLINGUA HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
ad Astra Translatører ApS
Via EUROLINGUA HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
ad Astra Translatører ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.10.2016 -
EUROLINGUA HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.08.2003
Tidslinje (7)
-
EUROLINGUA COPENHAGEN ApS
Fratrådt som direktørDato: 02.06.2021
Registreringsdato: 02.06.2021 -
ad Astra Translatører ApS
Tilknyttet som direktørDato: 20.10.2016
Registreringsdato: 20.10.2016 -
EUROLINGUA HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 22.08.2003
Registreringsdato: 22.08.2003
Blå bog (fortsat)
Ole har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 33 år 3 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
20.10.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
22.08.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
30.06.2002 - 02.06.2021
Reel ejer
22.08.2003 - 02.06.2021
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
30.06.1991 - 30.06.2002
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ole Bajlum er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn EUROLINGUA HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.531' DKK. Gennem holdingselskabet EUROLINGUA HOLDING ApS har Ole derfor også andele i ad Astra Translatører ApS (50-66.65%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Ole Bajlum, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor ad Astra Translatører ApS kunne fremvise et overskud på 483' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor EUROLINGUA HOLDING ApS kunne fremvise et underskud på 232' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 483' DKK (ad Astra Translatører ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.531' DKK (EUROLINGUA HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 462' DKK (ad Astra Translatører ApS).
En af de forbindelser som går igen i Ole' netværk er Niels Benjamin Holst Kjeldsen.