Allan Sønderby Schmidt
Erhvervsaktiv siden: | 30. jun. 2012 (12 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | AG SCHMIDT HOLDING ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 191' DKK FORUM MALERFORRETNING ApS (2022) |
Største underskud: | -291' DKK AG SCHMIDT HOLDING ApS (2023) |
Største egenkapital: | 144' DKK FORUM MALERFORRETNING ApS (2023) |
Største gæld: | 1.199' DKK AG SCHMIDT HOLDING ApS (2022) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos FORUM MALERFORRETNING ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af FORUM MALERFORRETNING ApS (9 år 2 måneder) |
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 2012 ved AG SCHMIDT HOLDING ApS som Ejer og Direktør. Allan Sønderby Schmidt købte en andel af virksomheden den 30. juni 2012 og fik en andel på 50%. På det tidspunkt bestod partnerkredsen udover Allan af: Gitte Sønderby Schmidt. Rollen som Ejer og Direktør har Allan nu besiddet i 5 år 9 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her 5 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et underskud på 291' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
AG SCHMIDT HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
FORUM MALERFORRETNING ApS
Via AG SCHMIDT HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
FORUM MALERFORRETNING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.07.2015 -
AG SCHMIDT HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.07.2015
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
Dato: 13.08.2024
Registreringsdato: 13.08.2024 -
Forum Malerforretning v/Allan Schmidt (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 11.02.2021
Registreringsdato: 11.02.2021 -
Forum Malerforretning v/Allan Schmidt (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2020
Registreringsdato: 01.01.2020
Navnehistorik (2)
-
13.08.2024 - Aktiv
-
Ukendt - 12.08.2024
Blå bog (fortsat)
Allan har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 12 år 3 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
16.07.2015 - Stadig aktiv
Reel ejer
10.04.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
01.01.2020 - 11.02.2021
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
30.06.2012 - 09.04.2018
Direktør
16.07.2015 - Stadig aktiv
Ejer
10.04.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Allan Sønderby Schmidt er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn AG SCHMIDT HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -234' DKK. Igennem sit holdingselskab AG SCHMIDT HOLDING ApS har Allan dermed også ejerandele i FORUM MALERFORRETNING ApS (100%).
Se også koncerndiagram for Allan Sønderby Schmidt, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor FORUM MALERFORRETNING ApS fremviste et overskud på 191' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor AG SCHMIDT HOLDING ApS fremviste et underskud på 291' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1' DKK (FORUM MALERFORRETNING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 291' DKK (AG SCHMIDT HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 144' DKK (FORUM MALERFORRETNING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -234' DKK (AG SCHMIDT HOLDING ApS).