Lotte Skytte Hemmer
Erhvervsaktiv siden: | 15. aug. 1999 (25 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | CHIP & CHAP I/S (Ejer) |
Største overskud: | 677' DKK FRISØR CHAGALL ApS (Nu: Hemmers Hair ApS) (2020) |
Største underskud: | -485' DKK Alias ApS (Nu: Hemmers Hair ApS) (2021) |
Største egenkapital: | 2.622' DKK HEMMERS ApS (2016) |
Største gæld: | 3.230' DKK HEMMERS ApS (2017) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos FRISØR CHAGALL ApS (Nu: Hemmers Hair ApS) (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af HEMMERS ApS (14 år 7 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 1999 hos CHIP & CHAP I/S i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Isabella Wellejus at Lotte Skytte Hemmer stiftede CHIP & CHAP I/S den dag i august 1999. Titlen som Ejer og Stifter havde Lotte i 10 måneder, inden stoppet den 30. juni 2000.
Virksomheden specialiserede sig indenfor dametøjsforretninger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2000 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 30. juni 2000.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HEMMERS ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Hemmers Technical ApS
Via HEMMERS ApS
Direktørposter (1)
-
HEMMERS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.02.2010
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
FRISØR CHAGALL ApS (Nu: Hemmers Hair ApS)
Fratrådt som direktørDato: 21.02.2022
Registreringsdato: 21.02.2022 -
HEMMERS ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 17.02.2010
Registreringsdato: 17.02.2010 -
HEMMERS ApS
Tilknyttet som direktørDato: 17.02.2010
Registreringsdato: 17.02.2010
Blå bog (fortsat)
Lotte har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 23 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
05.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
17.02.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
06.04.2018 - 07.06.2024
Ejerandel: 100% -
Direktør
30.06.2009 - 21.02.2022
Reel ejer
17.02.2010 - 21.02.2022
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.07.2002 - 31.12.2009
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Lotte Skytte Hemmer er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn HEMMERS ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.749' DKK. Gennem sit holdingselskab HEMMERS ApS har Lotte dermed også andele i Hemmers Technical ApS (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Lotte Skytte Hemmer, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor FRISØR CHAGALL ApS (Nu: Hemmers Hair ApS) landede et overskud på 677' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor HEMMERS ApS landede et underskud på 459' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 56' DKK (HEMMERS ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 336' DKK (Alias ApS (Nu: Hemmers Hair ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.749' DKK (HEMMERS ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -351' DKK (Alias ApS (Nu: Hemmers Hair ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Lotte' netværk er Per Hemmer.