Mogens Askholm Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 5. jun. 1994 (30 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | ASKHOLMGÅRD V/MOGENS ASKHOLM (Ejer) |
Største overskud: | 6.291' DKK MOGENS ASKHOLM HOLDING ApS (2022-23) |
Største underskud: | -703' DKK JMP PARTNERE, ESTLAND A/S (2021) |
Største egenkapital: | 35.796' DKK JMP PARTNERE, ESTLAND A/S (2018) |
Største gæld: | 41.327' DKK MOGENS ASKHOLM HOLDING ApS (2013-14) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos MOGENS ASKHOLM ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af ASKHOLMGÅRD V/MOGENS ASKHOLM (30 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede i 1994 ved ASKHOLMGÅRD V/MOGENS ASKHOLM i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Mogens Askholm Nielsen og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Rollen som Ejer og Stifter har Mogens nu bestreddet i 30 år 3 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor dyrkning af andre flerårige afgrøder.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
ASKHOLMGÅRD V/MOGENS ASKHOLM
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
MOGENS ASKHOLM HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
JMP PARTNERE, ESTLAND A/S
Via MOGENS ASKHOLM HOLDING ApS -
MOGENS ASKHOLM ApS
Via MOGENS ASKHOLM HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
MOGENS ASKHOLM HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.08.2006 -
MOGENS ASKHOLM ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.05.2007
Bestyrelsesposter (1)
-
JMP PARTNERE, ESTLAND A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.04.2007
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
MA ESTPLANTHOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 16.08.2013
Registreringsdato: 16.08.2013 -
MOGENS ASKHOLM ApS
Tilknyttet som direktørDato: 21.05.2007
Registreringsdato: 21.05.2007 -
MA ESTPLANTHOLDING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 30.04.2007
Registreringsdato: 30.04.2007
Blå bog (fortsat)
Mogens har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 30 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
21.05.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
30.04.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter, Ejer og Direktør
14.08.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
05.06.1994 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
30.04.2007 - 16.08.2013
Ejerandel: Intet ejerskab
Mogens Askholm Nielsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MOGENS ASKHOLM HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 24.442' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet JMP PARTNERE, ESTLAND A/S (33,33%), som ikke er personligt ejet.
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Mogens Askholm Nielsen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor MOGENS ASKHOLM HOLDING ApS kunne fremvise et overskud på 6.291' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor MOGENS ASKHOLM HOLDING ApS kunne fremvise et underskud på 493' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Mogens' netværk er Jan Lorenzen.